Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2006-03-02 - 2014-08-13
Rezina, str. 27 August, 48/1 |
||
Administrator |
2006-08-02
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 51, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2006-08-28 - 2016-02-24
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2011-12-13 - 2021-03-11
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
2006-10-23 - 2015-02-20
Teleneşti, Mihălaşa |
||
2002-08-21 - 2012-02-22
Căuşeni, Ciufleşti |
|||
Administrator |
2006-01-06 - 2014-04-07
Soroca, str. Studenţilor, 4/2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2006-01-16 - 2016-06-28
Soroca, Dubna |
||
Administrator |
2006-02-14 - 2015-03-03
Floreşti, Mărculeşti, str. Şcolii, 5, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2006-04-04 - 2013-12-26
Soroca, Voloviţa |
||
Administrator |
1994-09-08 - 2016-04-15
Drochia, Sofia |
||
Administrator |
2006-05-19 - 2017-03-13
Soroca, str. Meşterul Manole, 1 |
||
Administrator |
2006-07-19 - 2016-02-29
Drochia, str. Lupu Vasile, 3, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2006-07-21 - 2013-08-19
Drochia, str. Independenţei, 77/A, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
1994-10-25 - 2013-07-29
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 65, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2006-09-15 - 2014-08-14
Floreşti, 11, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2006-10-10 - 2016-12-01
Floreşti, Nicolaevca |
||
Administrator |
2006-10-02 - 2013-03-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 42, ap.(of.) 111A |
||
Administrator |
2006-10-19 - 2014-04-09
Soroca, str. Lacului, 17 |
||
Administrator |
2006-10-23 - 2013-08-17
Drochia, Ţarigrad |
||
Administrator |
2006-10-31 - 2015-01-05
Soroca, Bădiceni |
||
Administrator |
2006-11-21 - 2015-10-16
Drochia, str. Cecal Cuzima, 25 |
||
Administrator |
2006-11-22 - 2016-08-04
Floreşti, Ghindeşti |
||
Administrator |
2006-12-12 - 2015-09-01
Soroca, str. Rurală, 3 |
||
Administrator |
2007-03-05 - 2017-01-20
Soroca, str. Stroescu V., 84, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2006-12-08 - 2015-03-30
Soroca, Căinarii Vechi |
||
Administrator |
2007-01-24 - 2015-09-24
Floreşti, Bobuleşti |
||
Administrator |
2006-05-31 - 2014-02-13
Ştefan Vodă, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 24 |
||
Administrator |
2006-07-25 - 2016-11-02
Căuşeni, str. Burebista, 61 |
||
Administrator |
2006-11-13 - 2016-03-25
Ştefan Vodă, Ermoclia |
||
Administrator |
1996-03-29
mun. Chişinău, Durleşti, str. Cişmele, 5 |
||
Administrator |
1994-12-07 - 2015-08-24
UTA Găgăuzia, Svetlîi, str. Lenin, 1/55, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2006-05-11 - 2014-03-06
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Pionerscaia, 5 |
||
Administrator |
1997-10-22 - 2017-01-31
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Komsomolskaia, 40 |
||
Administrator |
2008-07-18 - 2020-11-19
Ocniţa, Bîrnova |