Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-12-17 - 2018-11-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 26/3, ap.(of.) 147 |
||
Administrator |
2005-03-01 - 2013-05-24
Hînceşti, Pogăneşti |
||
Administrator |
2005-04-27 - 2014-01-20
Leova, str. Alexandru cel Bun, 43, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2005-07-06 - 2013-10-30
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
1995-11-06 - 2017-01-26
Rezina, str. Voluntarilor, 12, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2005-08-01 - 2013-04-19
Teleneşti, Mihălaşa |
||
Administrator |
1994-01-19 - 2016-01-21
Teleneşti, Tîrşiţei |
||
Administrator |
2005-10-14 - 2016-03-25
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
2007-07-19 - 2016-10-28
Soroca, str. Russo Alecu, 12 |
||
Administrator |
1993-01-23 - 2017-03-17
Drochia, 26/a |
||
Administrator |
1994-10-24 - 2014-02-03
Floreşti, Mărculeşti |
||
Întreprinderea Individuală MIHAI ZĂBREANU Lichidator Administrator |
2005-10-19 - 2014-12-17
Soroca, Trifăuţi |
||
Administrator |
1996-11-19 - 2016-06-24
Floreşti, Temeleuţi |
||
Lichidator Administrator |
1995-04-20 - 2016-01-06
Drochia, str. Florilor, 34 |
||
Administrator |
2005-11-21 - 2014-09-29
Floreşti, str. Coşbuc G., 43 |
||
Administrator |
1994-07-25 - 2014-03-31
Soroca, Vasilcău |
||
Administrator |
2005-04-22 - 2015-12-17
Căuşeni, str. Ana şi Alexandru, 1A |
||
Administrator |
2005-05-05 - 2016-11-29
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Florilor |
||
Administrator |
1997-07-10 - 2018-12-26
Drochia, Dominteni |
||
Administrator |
2005-02-10 - 2013-05-30
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. XXVI Siezd, 14 |
||
Administrator |
2002-01-29 - 2013-04-09
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Mira, 33 |
||
Administrator |
1994-10-06 - 2016-08-22
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Voroşilov, 31 |
||
Administrator |
2006-07-25 - 2014-07-22
Anenii Noi, str. Chişinăului, 76 |
||
Administrator |
2006-08-23 - 2016-04-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 20, ap.(of.) 62 |
||
Administrator |
2006-09-25 - 2013-06-28
Dubăsari, Coşniţa |
||
Administrator |
2006-11-30 - 2014-06-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Vişinilor, 32 |
||
Administrator |
2006-12-26 - 2015-11-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 19/1, ap.(of.) 703 |
||
Lichidator |
2006-10-23 - 2015-02-17
Cahul, str. Stroescu V., 43, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2006-09-20
Hînceşti, str. 31 August, 81 |
||
Lichidator |
2006-10-12 - 2016-06-01
Hînceşti, str. 31 August, 99 |
||
Administrator |
2006-10-19 - 2016-08-01
Leova, str. Varlaam, 14, ap.(of.) 457 |
||
Administrator |
2006-11-28 - 2013-08-20
Basarabeasca, Abaclia, str. Secrieru Ion, 13 |
||
Administrator |
2006-12-11 - 2013-10-03
Basarabeasca, str. Razin Stepan, 27 |
||
Administrator |
1994-03-09 - 2013-02-26
Edineţ, str. Moroşanu Nicolae, 25, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1992-09-11 - 2015-07-15
Orhei, str. Lupu Vasile, 56, ap.(of.) 1 |