Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1999-02-25 - 2015-02-11
Soroca, str. Alecsandri Vasile, 7 |
||
Administrator |
1992-09-21 - 2016-11-14
Floreşti, Izvoare |
||
Administrator |
1994-10-27 - 2014-08-21
Soroca, Zastînca |
||
Administrator |
1993-07-14 - 2013-12-30
Drochia, str. 31 August, 14, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1997-05-13 - 2015-08-20
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator |
1996-01-03 - 2013-04-30
Soroca, str. Arcaşii lui Ştefan, 2, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2002-07-31 - 2017-03-07
Căuşeni, Taraclia, str. Viilor, 37 |
||
Administrator |
2000-03-13 - 2013-06-17
Ştefan Vodă, str. 31 August, 16/1, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
1997-06-23 - 2013-10-01
Căuşeni, str. Calea Brezoaiei, 47 |
||
Administrator |
1995-10-12 - 2013-04-12
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Kirov |
||
Administrator |
2003-10-30 - 2017-03-06
Căuşeni, Căinari, str. Alexandru cel Bun, 5/A, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2002-02-14 - 2020-10-30
Soroca, Cerlina |
||
Administrator |
1997-11-10 - 2019-09-06
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Bugeacului, 34 |
||
Administrator |
2013-04-10 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 22, ap.(of.) 187 |
||
Administrator |
1998-10-08 - 2020-02-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 18, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2015-02-02 - 2020-10-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 17/4, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2003-02-03 - 2016-10-20
UTA Găgăuzia, Chiriet-Lunga, str. Marx Karl, 16 |
||
Administrator |
2002-02-04 - 2016-10-10
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Kirov, 128 |
||
Administrator |
1992-09-24 - 2016-12-21
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Cotovschi, 11 |
||
Administrator |
2001-05-03 - 2013-07-12
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 185 |
||
Administrator |
2001-12-13 - 2017-04-05
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavrilova, 60 |
||
Administrator |
2001-02-19 - 2014-03-25
UTA Găgăuzia, Baurci, str. 1 Mai, 10 |
||
Administrator |
2002-03-18 - 2016-08-25
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lermontov M., 83 |
||
Administrator |
2002-02-01 - 2015-06-30
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Lenin, 19 |
||
Administrator |
2002-01-29 - 2016-05-23
UTA Găgăuzia, Beşghioz, str. Polevaia, 40 |
||
Administrator |
2002-02-12 - 2013-08-15
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Titov G., 26 |
||
Administrator |
1993-01-13 - 2013-07-08
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Gorkii, 57 |
||
Administrator |
1998-04-10
Ialoveni, str. Coşbuc G., 25 |
||
Administrator |
2004-07-01 - 2015-12-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Buzescu Vladimir, 5 |
||
Administrator |
2008-10-08 - 2013-07-04
Briceni, Criva |
||
Administrator |
2009-02-23 - 2013-09-24
Edineţ, Cepeleuţi |
||
Administrator |
2009-03-11 - 2013-09-25
Donduşeni, Baraboi |
||
Administrator |
2009-07-07 - 2013-09-20
Ocniţa, Otaci, str. Lazo S., 6 |
||
Administrator |
2009-11-24 - 2013-12-18
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
2009-12-12 - 2013-07-08
Edineţ, Rotunda |