|
|
2001-09-01 - 2012-08-20
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Iachir I., 23
|
|
|
|
1994-06-30 - 2013-01-10
Hînceşti, Obileni
|
|
|
|
1997-11-18 - 2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 6, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1994-06-03 - 2018-10-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 6/1, ap.(of.) 67
|
|
|
|
2002-12-23 - 2014-01-21
Criuleni, str. 31 August, 90
|
|
|
|
1993-06-04 - 2010-07-05
Călăraşi, Horodişte
|
|
|
|
1993-03-04 - 2013-03-26
Cahul, str. Izvoarelor, 33
|
|
|
|
2002-11-08 - 2016-03-02
Edineţ, Hincăuţi
|
|
|
|
2001-11-28 - 2014-10-03
Hînceşti, str. 31 August, 5, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2002-10-15 - 2014-03-04
Soroca, str. Molodiojnîi str-la, 18
|
|
|
|
1994-05-25 - 2018-11-28
Cahul, Roşu
|
|
|
|
2002-10-07 - 2016-03-28
Căuşeni, Tănătari, str. Soltîs Ion, 62
|
|
|
|
1995-08-10 - 2017-10-23
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Parhomenko Alexandr, 1, ap.(of.) 54
|
|
|
|
1998-07-14 - 2015-11-03
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Kovtun V., 20
|
|
|
|
2002-10-16 - 2015-10-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Rudnev Semion, 69
|
|
|
|
1993-07-22 - 2017-08-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Protoiereu M. Berezovschi str-la, 24
|
|
|
|
2003-01-21 - 2017-04-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Traian bd., 13/2, ap.(of.) 72
|
|
|
|
2002-02-11 - 2017-07-06
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Molodiojnaia, 52
|
|
|
|
2000-08-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Teilor, 9/3, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2000-08-14
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 198
|
|
|
|
2012-03-06 - 2018-11-12
Basarabeasca, str. Maiakovski Vl., 6, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2003-06-04 - 2016-09-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 63
|
|
|
|
1995-04-27 - 2014-09-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 66
|
|
|
|
2007-12-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 9, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1997-09-09
Călăraşi, Nişcani
|
|
|
|
1995-04-25 - 2018-06-09
Cantemir, Ciobalaccia
|
|
|
|
1998-05-13 - 2018-06-09
Cahul, Colibaşi
|
|
|
|
1999-12-06 - 2015-08-22
Anenii Noi, Mereni
|
|
|
|
2005-01-24
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Păcii, 14
|
|
|
|
1996-02-29 - 2020-02-13
Donduşeni, str. Sîrbu Elena, 7, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1998-02-06 - 2013-01-09
Bălţi, str. Larisa bd., 6, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2001-05-04 - 2013-01-09
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Ceapaev, 48
|
|
|
|
2007-10-01 - 2013-01-09
Ocniţa, Lipnic
|
|
|
|
2014-07-30 - 2018-11-09
Edineţ, Hincăuţi
|
|
|
|
2014-03-11 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/4, ap.(of.) 71A
|
|