|
|
2000-07-11 - 2016-05-12
Hînceşti, str. Chişinăului, 10, ap.(of.) 109
|
|
|
|
2009-09-15 - 2009-10-29
Hînceşti, Lăpuşna
|
|
|
|
2009-09-15 - 2010-04-14
Hînceşti, Sărata-Mereşeni
|
|
|
|
2009-09-16 - 2011-03-01
Hînceşti, Oneşti
|
|
|
|
2009-12-09
Hînceşti, Ciuciuleni
|
|
|
|
2006-01-12 - 2020-10-28
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 74
|
|
|
|
2010-03-16 - 2020-10-28
Hînceşti, str. Chişinăului, 7, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2009-08-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
|
|
|
|
2005-01-17 - 2019-04-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 47
|
|
|
|
2003-02-05 - 2008-07-24
Cahul, Găvănoasa
|
|
|
|
1999-12-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 47, ap.(of.) 56
|
|
|
|
1997-01-27 - 2004-09-01
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Esenin Serghei str-la, 7
|
|
|
|
2008-01-17 - 2014-03-13
Cimişlia, Javgur
|
|
|
|
2008-01-28
Cimişlia, Mereni
|
|
|
|
2012-05-08 - 2019-08-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 59/3, ap.(of.) 79
|
|
|
|
2013-04-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 44/2, ap.(of.) 39
|
|
|
|
1994-08-26 - 2016-05-16
Edineţ, str. Independenţei, 79, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2009-11-27 - 2018-12-20
Edineţ, Şofrîncani
|
|
|
|
1996-04-02 - 2016-05-20
Edineţ, str. Mira, 205
|
|
|
|
1996-09-03 - 2020-04-06
Orhei, str. Nistreană, 16, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2008-04-18 - 2021-12-27
Soroca, Visoca
|
|
|
|
2013-09-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 1
|
|
|
|
2011-04-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 13/1
|
|
|
|
2000-01-31 - 2020-01-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Băltagi, 18
|
|
|
|
2000-04-04
Bălţi, str. Konev Ivan, 21, ap.(of.) 37
|
|
|
|
1999-03-05 - 2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38/3, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2009-10-08 - 2024-04-29
Edineţ, str. Vieru Igor, 30
|
|
|
|
2009-06-16 - 2021-03-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 16, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1993-12-10 - 2016-06-06
Edineţ, str. Stroescu V., 9
|
|
|
|
2014-06-02 - 2023-09-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 64
|
|
|
|
1999-04-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Anestiade N., 6, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2013-04-16 - 2021-03-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 201/1
|
|
|
|
2010-11-11
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 4
|
|
|
|
1995-12-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 9/3, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2007-01-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 1/1
|
|