Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1999-06-30 - 2003-12-12
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Administrator |
1999-03-17 - 2003-06-04
Cahul, str. Şolohov M., 27 |
||
Administrator |
1997-07-14 - 2003-04-29
Cahul, str. Lipcan Alexandru, 136 |
||
Administrator |
1997-06-12 - 2003-07-17
Ocniţa, Otaci, str. Drujbî, 26, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1997-04-29 - 2003-03-13
Edineţ, Cupcini, str. Salcîmilor, 12 |
||
Administrator |
2002-02-01 - 2004-08-03
Briceni, Corjeuţi |
||
Lichidator Administrator |
1995-09-28 - 2006-04-20
Drochia, str. Miciurin, 44 |
||
Administrator Lichidator |
1996-02-20 - 2006-03-27
Soroca, str. Traian, 25 |
||
Administrator |
1997-05-23 - 2004-06-26
Hînceşti, str. Columna, 5 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2002-07-24 - 2021-12-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Constructorilor, 74/2, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2001-07-12 - 2003-11-06
Ştefan Vodă, Ermoclia, str. Gagarin Iu., 72 |
||
Administrator |
2002-01-15 - 2003-11-06
Căuşeni, str. Neaga Nadejda, 37 |
||
Administrator |
1999-09-29 - 2003-12-01
Ştefan Vodă, Talmaza, str. 27 August, 325 |
||
Administrator |
2001-03-22 - 2004-01-03
Orhei, Budăi |
||
Administrator |
2001-12-24 - 2003-08-02
Taraclia, str. Dimitrov, 8 |
||
Administrator |
2001-05-02 - 2004-09-30
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Voroşilov, 12, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2002-01-21 - 2003-06-25
UTA Găgăuzia, Etulia |
||
Administrator |
2002-07-09 - 2003-06-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavrilova, 31/4, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2001-08-17 - 2003-06-25
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Sovietică, 2, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2002-04-09 - 2004-03-09
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Marx Karl, 26 |
||
Administrator |
2001-10-10 - 2004-09-01
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, 4 |
||
Administrator |
2011-12-13 - 2018-12-19
Ocniţa, Clocuşna |
||
Administrator |
1994-10-25 - 2005-01-29
Soroca, str. Sînzîenilor, 2 |
||
Administrator |
2002-06-12 - 2019-02-12
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1995-07-13 - 2003-06-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo S., 29 |
||
Administrator |
1992-06-02 - 2002-10-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Rahmaninov Serghei, 43 |
||
Administrator |
1992-10-28 - 2003-09-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Tănase Constantin, 9/B |
||
Administrator |
1999-07-23 - 2003-02-27
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 34, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1992-10-13 - 2002-11-28
Cantemir, str. Ştefan Vodă, 3/2 |
||
Administrator |
1992-10-13 - 2003-04-03
Cantemir, Baimaclia |
||
Administrator |
1997-04-21 - 2002-12-24
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 25/5, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1997-07-22 - 2005-02-12
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2001-08-28 - 2002-10-15
Ştefan Vodă, Volintiri, str. Tineretului |
||
Administrator |
2001-01-11 - 2002-12-20
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Lenin, 211 |
||
Administrator |
2002-02-04 - 2004-06-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 2, ap.(of.) 16 |