Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-03-14 - 2018-02-21
UTA Găgăuzia, Etulia |
||
Administrator |
2008-01-09
Cahul, str. Negruzzi C., 137, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2008-01-03
Cahul, str. Caragiale I.L., 26, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2008-01-09
Cantemir, Lărguţa |
||
Administrator |
2006-08-21 - 2011-09-20
Cantemir, Leca |
||
Administrator |
2010-01-13 - 2021-11-23
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Sîrtmaci, 200 |
||
Administrator Administrator |
2012-02-20 - 2022-08-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 10 |
||
Administrator |
2007-11-28 - 2019-08-13
Dubăsari, Coşniţa |
||
Administrator |
2013-09-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Timişoara, 38 |
||
Administrator |
2007-03-27
Drochia |
||
Administrator |
2008-02-13
Cantemir, Baimaclia |
||
Administrator |
2008-02-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 82/3, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2010-03-18 - 2018-10-05
Ocniţa, str. Saltîkov-Şcedrin, 2 |
||
Administrator |
2008-03-04
Leova, Tigheci |
||
Administrator |
2011-04-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 78, ap.(of.) 104 |
||
Administrator |
1997-03-05 - 2019-08-13
Edineţ, Cupcini, str. Renaşterii, 6, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2003-08-20
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
1998-01-24 - 2008-09-18
Cimişlia, str. Niculescu Mihai, 10 |
||
Administrator |
2007-05-07 - 2018-10-05
Rezina, str. Dacia, 25 |
||
Administrator |
2005-03-21 - 2021-11-18
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2015-02-16
Criuleni, Oniţcani |
||
Administrator Lichidator |
2008-01-29
Edineţ, Alexăndreni |
||
Comisia Comisia Comisia Administrator |
2004-06-10
Briceni, Lipcani, str. Libertăţii, 87, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-01-02 - 2021-12-03
Cahul, Vadul lui Isac |
||
Administrator |
2007-06-06 - 2021-12-03
Şoldăneşti, Fuzăuca |
||
Administrator |
1998-05-14 - 2019-08-14
mun. Chişinău, Durleşti, str. Chimiştilor, 11, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
1993-01-19
Hînceşti, Cărpineni, str. Krupskaia, 30 |
||
Administrator |
2008-03-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Rahmaninov Serghei, 8 |
||
Administrator |
1996-03-15 - 2007-10-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 257 |
||
Administrator |
2002-05-03 - 2018-06-21
Cimişlia, Ciucur-Mingir |
||
Administrator |
2006-11-06 - 2023-01-16
Drochia, Măcăreuca |
||
Administrator Lichidator |
2004-07-14
Orhei, Slobozia-Hodorogea |
||
Administrator |
2002-07-01 - 2021-12-08
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Titov G., 22 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2008-01-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 4, ap.(of.) 142 |
||
Administrator |
2003-09-23 - 2022-05-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 15 |