Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-01-09
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
2007-06-01 - 2019-08-01
Floreşti, str. Costin Miron, 6, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2013-03-28 - 2015-07-28
Edineţ, Hincăuţi |
||
Administrator |
2013-03-27 - 2014-09-12
Briceni, Cotiujeni |
||
Administrator |
2013-04-08 - 2014-03-14
Edineţ, Cupcini, str. Chişinăului, 27, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2003-03-24 - 2024-04-11
Leova, Filipeni |
||
Administrator |
2013-05-30 - 2014-09-10
Ocniţa, Vălcineţ |
||
Administrator |
2013-06-12 - 2014-01-23
Edineţ, str. Vieru Igor, 59 |
||
Administrator |
2013-10-30 - 2013-12-23
Ocniţa, Otaci, str. Tineretului, 30 |
||
Administrator |
2000-02-28 - 2019-02-06
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
2013-12-26 - 2014-07-11
Ocniţa, Otaci, str. Prieteniei, 65, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2002-04-15 - 2007-11-09
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 98, ap.(of.) 39 |
||
1999-08-17 - 2007-12-12
Cimişlia, str. Decebal, 106 |
|||
Administrator |
1992-10-08 - 1997-03-20
Cimişlia, str. Decebal, 17 |
||
Administrator |
2004-02-25
Cimişlia, str. Iorga Nicolae, 56 |
||
Administrator |
2004-03-15
Hînceşti, str. Eminescu Mihai, 114 |
||
Administrator |
2011-11-10 - 2018-09-13
Criuleni, str. 31 August, 121 |
||
1998-03-11 - 2004-10-14
Hînceşti, str. Comisarul Mihai Moraru, 75, ap.(of.) 3 |
|||
Administrator Lichidator |
2004-04-13 - 2006-12-04
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 96, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2000-02-15
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 12 |
||
Administrator |
1997-12-15 - 2007-06-06
Basarabeasca, str. <, 1/A |
||
Administrator |
2008-09-10 - 2020-11-17
Floreşti, Mihailovca |
||
Administrator |
2004-07-05
Leova, str. Sadoveanu M., 21 |
||
Administrator |
1993-01-29 - 2018-02-08
Cahul, str. Victoriei bd., 12, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1996-03-26
Leova, Sărata Nouă |
||
Administrator |
1993-04-19 - 2017-03-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 78 |
||
Administrator |
1999-09-17 - 2020-02-10
Bălţi, str. Decebal, 101/A |
||
Administrator |
1995-01-19
Leova, str. Ştefan cel Mare, 11 |
||
1997-03-10 - 2004-11-26
Basarabeasca, str. Şcolii, 55 |
|||
Administrator |
2002-08-07
Hînceşti, Cărpineni, str. Cuza Vodă, 12 |
||
Administrator |
2005-07-11
Orhei, str. Eminescu M. bd., 3, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2008-01-09 - 2018-09-28
Căuşeni, str. Poleanicikin, 31, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1992-10-12
Hînceşti, str. Prieteniei, 1, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-06-26
Basarabeasca, str. Sovietică, 6/A |
||
Administrator |
2004-03-04
Orhei, Donici |