Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-08-20 - 2014-12-19
Ocniţa, Gîrbova |
||
Administrator |
2014-02-26 - 2015-11-04
Briceni, Caracuşenii Vechi |
||
Administrator |
1997-05-14 - 2001-04-06
Hînceşti, str. 31 August 1989, 8, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2014-03-21 - 2014-07-15
Donduşeni, Sudarca |
||
Administrator |
1997-05-15 - 2001-10-30
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
1997-05-26 - 2001-01-17
Hînceşti, str. Lazo S., 4, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2013-01-11
Cimişlia, str. Alecsandri Vasile, 30 |
||
Administrator |
1997-06-04 - 2002-02-26
Hînceşti, str. Sadoveanu M., 11, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1997-06-17 - 2000-12-15
Hînceşti, str. Mitropolit Varlaam, 14, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1997-07-14 - 2002-04-16
Hînceşti, Caracui |
||
Administrator |
1997-09-12 - 2001-06-12
Hînceşti, Boghiceni |
||
Administrator |
1997-09-15 - 2001-12-11
Hînceşti, Mingir, str. <, 6 |
||
Administrator |
1998-01-21 - 2000-08-03
Hînceşti, str. Columna, 5, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2001-10-02
Căuşeni, str. Ana şi Alexandru, 2, ap.(of.) 19 |
||
1997-09-11 - 2005-03-31
Făleşti, str. Eminescu Mihai, 20/3, ap.(of.) 58 |
|||
1997-06-04 - 2005-03-30
Făleşti, str. Cetatea Bistriţei, 60 |
|||
Administrator |
1998-07-06 - 2000-07-28
Hînceşti, str. <, 46 |
||
1998-06-11 - 2004-12-08
Glodeni, str. Libertăţii, 6 |
|||
Administrator |
2012-10-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 136 |
||
Administrator |
2010-03-12 - 2018-12-14
Basarabeasca, str. Octombrie, 17 |
||
Administrator |
2011-02-17 - 2019-07-31
Edineţ, Alexeevca |
||
Administrator |
2004-04-29
Cahul, str. Mărţişor, 10, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2014-04-15 - 2020-09-02
UTA Găgăuzia, Beşghioz, str. Lenin, 181 |
||
Lichidator |
2008-10-24 - 2018-10-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mateevici A., 89, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1996-03-22 - 2018-04-11
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator |
2013-12-09
Cimişlia, str. Decebal, 35, ap.(of.) 2 |
||
Lichidator Administrator |
1993-05-07 - 2018-10-31
Edineţ, Lopatnic |
||
Administrator |
2007-11-30
Leova, Frumuşica |
||
Administrator |
2012-06-07 - 2021-03-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 25, ap.(of.) 159 |
||
Administrator |
2004-05-27 - 2008-02-22
Donduşeni, str. Gangal Vasile, 35 |
||
Administrator |
2004-06-22
Edineţ, Cupcini, str. Sadoveanu M., 5/A |
||
Administrator |
2013-01-11 - 2015-08-18
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
2004-06-30
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
2013-03-01 - 2013-06-21
Ocniţa |
||
Administrator |
2013-03-18 - 2013-08-07
Edineţ, Şofrîncani |