Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2004-03-04 - 2007-02-13
Soroca, str. Mateevici A., 21, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2011-01-12 - 2019-04-17
Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 12, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1998-03-31 - 2017-09-19
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Tihii str-la, 9 |
||
Administrator |
2010-09-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 16/1, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
1995-02-02 - 2017-09-18
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Cotovschi, 170 |
||
Administrator |
1998-05-18 - 2017-06-01
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Miciurin, 31 |
||
Administrator |
1993-03-15 - 2002-09-12
Edineţ, Alexăndreni |
||
Administrator |
2010-08-04
Căuşeni, str. Cantemir D., 34, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1993-02-16 - 1998-02-19
Briceni, str. Eminescu Mihai, 38/36 |
||
Administrator |
1996-10-24 - 2019-04-19
Nisporeni, Găureni |
||
Administrator |
2003-07-30
Drochia, str. Hotin, 1, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1997-04-22 - 2002-10-03
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
1997-05-19 - 2002-07-03
Edineţ, str. Cirimpei Octavian, 78, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2002-07-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 47, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1997-11-21 - 2002-10-18
Edineţ, Cupcini, str. Livezilor, 2 |
||
Administrator |
2000-03-22
Călăraşi, Pituşca |
||
Administrator |
1994-12-23 - 2019-04-19
Nisporeni, str. Neaga Şt., 27 |
||
Administrator |
1995-02-01 - 2019-04-19
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1993-06-28 - 2019-04-19
Nisporeni, Cioreşti |
||
Administrator |
1993-10-13 - 2019-04-19
Nisporeni, Soltăneşti |
||
Lichidator Administrator Lichidator |
1997-06-26 - 2010-01-21
Drochia, str. Gudanov Evghenii, 15 |
||
Administrator |
2000-06-30 - 2019-11-13
Soroca, str. Uzinelor, 5 |
||
Administrator |
1995-10-19 - 2019-04-19
Nisporeni, str. Zubcu-Codreanu Nicolae, 3 |
||
Administrator |
1995-01-23 - 2019-04-19
Nisporeni, str. Ştefan cel Mare, 10 |
||
Administrator |
1999-10-28 - 2002-05-31
Ocniţa, Vălcineţ |
||
Administrator |
2012-09-06 - 2017-09-20
Ştefan Vodă, Căplani |
||
Administrator |
1996-01-19 - 2019-04-19
Nisporeni, str. Industrială, 10, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-03-13 - 2019-04-19
Nisporeni, str. Industrială, 68/a |
||
Administrator |
2002-01-14
Nisporeni, Vînători |
||
Administrator |
1995-07-28 - 2019-04-19
Nisporeni, str. Industrială, f/n |
||
Administrator |
1996-01-24 - 2004-10-25
Floreşti, Cuhureştii de Sus |
||
Administrator |
1995-04-14 - 2019-04-19
Nisporeni, Iurceni |
||
Administrator |
2001-11-08
Nisporeni, Brătuleni |
||
Administrator |
1996-07-17 - 2019-04-19
Nisporeni, Iurceni |
||
Administrator |
1998-03-03
Soroca, str. Tineretului, 4 |