|
|
2004-04-14 - 2012-07-10
Ştefan Vodă, str. Glavan Boris, 3
|
|
|
|
1995-12-21 - 2020-09-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 40/1, ap.(of.) 49
|
|
|
|
1996-06-20 - 2019-01-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dimineţii, 38
|
|
|
|
1995-12-18 - 2020-09-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99
|
|
|
|
1996-02-12 - 2020-09-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 6/2, ap.(of.) 50
|
|
|
|
1996-02-08 - 2020-09-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 44/5, ap.(of.) 106
|
|
|
|
1996-02-07 - 2020-09-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99
|
|
|
|
1995-09-04 - 2020-09-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 18, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1995-08-28 - 2020-09-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 25, ap.(of.) 86
|
|
|
|
1995-08-25 - 2020-09-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 63, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1995-08-14 - 2020-09-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 20, ap.(of.) 137
|
|
|
|
2013-11-20
mun. Chişinău, Văduleni, str. Sfînta Treime, 3
|
|
|
|
1994-01-03 - 2006-11-23
Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 31A, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1997-12-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 62/B
|
|
|
|
1995-11-06 - 2021-09-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 40, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2007-12-05
Călăraşi, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 57A
|
|
|
|
2007-03-28 - 2012-11-05
Edineţ, Gaşpar
|
|
|
|
1998-11-23 - 2002-03-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 804/2, ap.(of.) 89
|
|
|
|
2002-09-06 - 2021-09-13
Orhei, str. 31 August, 65
|
|
|
|
1994-02-07
Ungheni, str. Romană, 9
|
|
|
|
2002-01-05
Căuşeni, Chircăieşti, str. Arhanghel Mihail, 17
|
|
|
|
2003-03-03
Ialoveni, Dănceni, str. Mateevici A., 21
|
|
|
|
1995-07-05 - 2013-01-28
Nisporeni, str. Viilor, 140
|
|
|
|
1993-11-04 - 2014-06-09
Ungheni, Sculeni
|
|
|
|
1994-11-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 46/4, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2002-02-07 - 2014-04-15
Nisporeni, Marinici
|
|
|
|
1998-08-12 - 2014-06-26
Ungheni, Cetireni
|
|
|
|
1997-01-27 - 2020-09-24
Ungheni, Pîrliţa
|
|
|
|
2002-01-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 11
|
|
|
|
1993-02-19 - 2012-10-16
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 41, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2000-08-14 - 2021-01-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Feredeului, 4/2A, ap.(of.) 22/2
|
|
|
|
1998-05-14 - 2001-03-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 65/3, ap.(of.) 287
|
|
|
|
1998-05-28 - 2001-04-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Crucii, 97/2, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2001-06-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Renaşterii Naţionale bd., 14, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2005-02-24 - 2011-06-09
Floreşti, Mărculeşti, str. Ştefan cel Mare, 49
|
|