|
|
1998-03-10
Hînceşti, Cărpineni
|
|
|
|
1999-05-03
Cimişlia, str. Suveranităţii, 5
|
|
|
|
1997-10-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 42, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2012-02-20
Anenii Noi, Floreni, str. Ştefan cel Mare, 115
|
|
|
|
2012-03-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 3
|
|
|
|
2000-11-20 - 2018-10-18
Edineţ, Cupcini, str. Frunze M., 1
|
|
|
|
2003-09-18 - 2018-01-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 62/""B
|
|
|
|
2012-03-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 4/1, ap.(of.) 332
|
|
|
|
2014-04-22
Ungheni, str. Arcaşii lui Ştefan, 1, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1997-10-27 - 2024-04-01
Donduşeni, Arioneşti
|
|
|
|
2012-03-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Avicenna str-la, 27
|
|
|
|
2008-02-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici A., 51, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2001-12-19 - 2005-09-26
Floreşti, Rădulenii Vechi
|
|
|
|
2012-04-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 7/2, ap.(of.) 65
|
|
|
|
2000-10-18 - 2004-04-07
Edineţ, str. Pirogov N., 11
|
|
|
|
1999-06-09 - 2024-01-30
Nisporeni, Ciuteşti
|
|
|
|
1996-01-25 - 2020-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/6, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1996-01-18 - 2020-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Ciugureanu Daniil, 7
|
|
|
|
1997-09-16 - 2017-02-21
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 163, ap.(of.) 99
|
|
|
|
2001-05-04 - 2018-07-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65
|
|
|
|
1998-08-21 - 2018-07-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 41/B
|
|
|
|
2004-03-15
Floreşti, str. Decebal, 46
|
|
|
|
2002-08-01 - 2021-08-23
Floreşti, Ciripcău
|
|
|
|
2002-12-02 - 2011-03-12
Ştefan Vodă, Lazo
|
|
|
|
1996-05-02 - 2019-01-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 6
|
|
|
|
1998-08-25 - 2013-07-19
Călăraşi, Vălcineţ
|
|
|
|
1996-10-16 - 2011-03-11
Ungheni, str. Marinescu Al., 21
|
|
|
|
2006-10-24 - 2021-01-18
Ungheni, str. Adam G., 23
|
|
|
|
1998-05-18 - 2004-06-30
Bălţi, str. Muncii, 43
|
|
|
|
2012-11-22
Ungheni, Petreşti
|
|
|
|
2012-08-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 14/1, ap.(of.) 60
|
|
|
|
1993-01-25 - 2017-07-26
Ocniţa, Otaci, str. Drujba, 76
|
|
|
|
1995-07-24
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Florilor
|
|
|
|
1994-05-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 21
|
|
|
|
2012-09-10
Ialoveni, Puhoi
|
|