|
|
1994-06-27 - 2011-11-09
Ungheni, str. David Aurel, 41
|
|
|
|
1992-06-19 - 2011-11-23
Ungheni, Pîrliţa
|
|
|
|
1992-09-17 - 2011-11-23
Ungheni, Romanovca
|
|
|
|
1997-08-12 - 2011-11-23
Ungheni, Costuleni
|
|
|
|
1994-06-02 - 2011-11-23
Ungheni, str. Livezilor, 27
|
|
|
|
1994-04-13 - 2011-11-24
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 44, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1994-07-22 - 2011-11-24
Ungheni, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 10, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1996-03-14 - 2011-11-25
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 55, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1993-02-18 - 2011-11-30
Călăraşi, Pituşca
|
|
|
|
1993-01-12 - 2011-11-30
Călăraşi, Sipoteni
|
|
|
|
2011-12-13
Ungheni, str. 31 August, 23
|
|
|
|
1992-12-15 - 2011-12-07
Ungheni, str. Romană, 116, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2011-12-26 - 2012-03-28
Călăraşi, str. Bojole str-la 2, 9
|
|
|
|
1997-01-28 - 2017-07-24
Ocniţa, str. Independenţei, 49
|
|
|
|
1995-05-15 - 2020-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 16, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1995-10-24 - 2020-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pumnul Aron, 122
|
|
|
|
1995-10-20 - 2020-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 34/1, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2001-10-05
Ungheni, Grăseni
|
|
|
|
1994-10-14 - 2005-04-23
Basarabeasca, str. Şcolii, 78
|
|
|
|
1995-11-16 - 2005-04-23
Hînceşti, str. Donskoi str-la, 116
|
|
|
|
1996-01-16 - 2020-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 10/2, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1995-12-27 - 2020-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 21/1, ap.(of.) 65
|
|
|
|
1992-04-22 - 2011-05-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Nevskii A., 74
|
|
|
|
1996-02-22 - 2020-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 12/2, ap.(of.) 76
|
|
|
|
2000-10-16 - 2013-10-16
Călăraşi, Sipoteni
|
|
|
|
2000-09-13 - 2013-08-29
Nisporeni, Boldureşti
|
|
|
|
2005-05-12
Floreşti, Roşietici
|
|
|
|
1995-01-11 - 2020-01-28
Cahul, str. Mateevici A., 20, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1995-04-03 - 2017-07-24
Ocniţa, str. Sindicatelor, 13, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2014-04-15 - 2018-12-04
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Izvoarelor, 11
|
|
|
|
1997-10-09 - 2019-04-05
Bălţi, str. Glavan Boris, 15
|
|
|
|
1993-06-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/3, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1997-11-18 - 2019-04-05
Bălţi, str. Stere C., 20/a
|
|
|
|
2005-11-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 74/3
|
|
|
|
2012-01-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 5/1, ap.(of.) 95
|
|