Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-03-14 - 2011-04-28
Nisporeni, str. Eminescu Mihai, 5 |
||
Administrator |
1997-02-07 - 2011-05-04
Nisporeni, str. Livezilor, 8 |
||
Administrator |
1995-02-03 - 2011-05-04
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 184 |
||
Administrator |
2004-12-23 - 2021-01-28
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1995-07-31 - 2011-05-11
Nisporeni, str. Dosoftei, 1 |
||
Administrator |
1996-04-05 - 2011-05-11
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 39, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1993-11-12 - 2011-05-11
Nisporeni, str. Suveranităţii, 11, ap.(of.) 78 |
||
Administrator |
1993-10-21 - 2011-05-11
Nisporeni, Bărboieni |
||
Administrator |
1995-10-12 - 2011-05-11
Nisporeni, Boldureşti |
||
Administrator |
1994-09-13 - 2011-05-11
Nisporeni, str. Chişinăului |
||
Administrator |
1995-03-13 - 2011-05-13
Nisporeni, str. Eminescu Mihai, 29 |
||
Administrator |
1995-10-27 - 2011-05-13
Nisporeni, str. Lupu Vasile str-la, 5 |
||
Administrator |
2000-10-20 - 2011-05-13
Nisporeni, Zberoaia |
||
Administrator |
1995-08-16 - 2011-05-13
Nisporeni, str. Eminescu Mihai, 27 |
||
Administrator |
1995-11-22 - 2011-05-13
Nisporeni, Vărzăreşti, str. <, C.58 |
||
Administrator |
1995-06-12 - 2011-05-16
Nisporeni, str. Micle Veronica, 3 |
||
Administrator |
1992-07-09 - 2011-05-16
Nisporeni, str. 1 Mai, 74 |
||
Administrator |
2011-05-17
Ungheni, str. Burebista, 25, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2011-05-16
Nisporeni, Marinici |
||
Administrator |
1995-06-29 - 2011-05-30
Nisporeni, str. Suveranităţii, 11, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
1997-06-24 - 2011-05-30
Nisporeni, Marinici |
||
Administrator |
1993-07-07 - 2011-06-20
Călăraşi, Vălcineţ |
||
Administrator |
1994-12-12 - 2011-06-20
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
1994-04-22 - 2011-07-06
Ungheni, Alexeevca |
||
Administrator |
2011-08-03
Călăraşi, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 22 |
||
Administrator |
2011-08-15
Călăraşi, str. Testemiţeanu N., 59/1 |
||
Administrator |
2011-09-02 - 2011-09-13
Ungheni, Todireşti |
||
Administrator |
1998-08-11 - 2011-09-08
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
1997-06-24 - 2011-09-23
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 9, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1998-03-02 - 2011-10-07
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
1998-07-16 - 2011-10-07
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 56, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1993-03-29 - 2011-10-25
Ungheni, str. Şciusev A., 12, ap.(of.) 34 |
||
Lichidator Administrator |
1992-12-30 - 2011-12-20
Ungheni, str. Suceava, 2 |
||
Administrator |
1993-08-24 - 2011-10-25
Ungheni, Gherman |
||
Administrator |
1999-02-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 22, ap.(of.) 73 |