Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-02-07 - 2018-01-26
Ungheni, Zagarancea |
||
Administrator |
1995-07-11 - 2009-09-16
Sîngerei, str. Independenţei, 94, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2000-02-21 - 2018-11-21
Nisporeni, str. Movilă Petru, 22 |
||
Administrator |
1995-06-26 - 2018-01-26
Ungheni, Semeni |
||
Administrator |
1993-04-01 - 2018-01-26
Ungheni, Zagarancea |
||
Administrator |
2000-09-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 2, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2004-09-09
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Testemiţeanu N., 1 |
||
Administrator |
1997-01-22 - 2018-07-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 41, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1998-04-08 - 2018-01-26
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
2006-09-07 - 2021-01-27
Briceni, Larga |
||
2000-04-07 - 2007-08-09
Briceni, Şirăuţi |
|||
Administrator |
1994-06-01
Donduşeni, Ţaul |
||
1996-03-15 - 2007-03-23
Ungheni, str. Viteazul Mihai, 2 |
|||
Administrator |
1998-07-22
Ialoveni, Bardar |
||
2000-06-29 - 2007-02-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 1/3, ap.(of.) 19 |
|||
1993-03-11 - 2006-11-21
Orhei, str. Iachir I., 29, ap.(of.) 4 |
|||
1995-07-11 - 2006-11-27
Ştefan Vodă, str. 31 August, 7/2, ap.(of.) 4 |
|||
Administrator |
1998-02-18 - 2009-07-16
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
1997-02-21 - 2017-08-30
Drochia, str. Sorocii şos., 44, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
2009-08-07
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
2005-02-24 - 2017-08-30
Drochia |
||
Administrator |
1996-11-21 - 2017-08-29
Drochia, str. Boiarniţchi Vladimir, 9, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1996-12-09 - 2017-08-29
Drochia, str. Lupu Vasile, 1, ap.(of.) 86 |
||
Administrator |
1996-11-11 - 2017-08-29
Drochia, str. Sorocii şos., 34, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
1997-01-28
Ocniţa, str. Independenţei, 49 |
||
Administrator |
1999-12-21
Anenii Noi, Teliţa |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1999-11-30
Basarabeasca, str. Morii str-la, 8 |
||
Lichidator Administrator |
1994-12-15 - 2009-10-06
Rezina, str. Panfilov, 7, ap.(of.) 40 |
||
Lichidator Administrator |
1995-12-20 - 2009-10-06
Rezina, Ciorna, str. Creangă Ion, 15 |
||
Administrator |
1995-04-06 - 2009-03-02
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
1995-02-17 - 2009-04-06
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
1995-02-08 - 2009-05-18
Orhei, Mitoc |
||
Lichidator Administrator |
1994-11-24 - 2009-12-08
Rezina, str. 8 Martie, 13, ap.(of.) 15 |
||
Administrator Lichidator |
1996-12-12 - 2010-04-26
Rezina, str. 1 Mai, 19, ap.(of.) 212 |
||
Lichidator Administrator |
1995-02-22 - 2009-12-08
Rezina, str. Voluntarilor, 14/2, ap.(of.) 16 |