Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-06-05 - 2008-08-01
Ungheni, str. Boico Alexandru, 2, ap.(of.) 96 |
||
Administrator |
1996-12-04 - 2008-08-01
Ungheni, Agronomovca |
||
Administrator |
1998-04-02 - 2008-08-01
Ungheni, str. Lupu Vasile, 1, ap.(of.) 51 |
||
Administrator Lichidator |
1992-12-15 - 2008-08-01
Ungheni, str. Bălcescu N., 9 |
||
Administrator Lichidator |
1997-05-29 - 2008-08-06
Ungheni, str. Musatov Fiodor, 5 |
||
Administrator Lichidator |
1997-06-24 - 2008-08-06
Ungheni, str. Decebal, 88 |
||
Administrator |
2008-08-08 - 2010-02-24
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
1995-12-19 - 2008-08-29
Ungheni, str. Bereşti, 15, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1995-10-05 - 2012-05-11
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 11, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1993-07-28 - 2008-09-09
Ungheni, str. Creangă Ion, 17, ap.(of.) 75 |
||
Administrator |
1993-10-27 - 2008-09-11
Ungheni, str. Romană, 26/1, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
1994-03-23 - 2008-11-04
Călăraşi, Dereneu |
||
Administrator |
1995-06-07 - 2018-09-14
Ungheni, str. Putna, 10 |
||
Administrator |
2008-10-08
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 2, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1999-12-23 - 2008-10-06
Călăraşi, Bravicea |
||
Administrator |
1995-11-20 - 2018-09-14
Ungheni, str. Creangă Ion, 17, ap.(of.) 80 |
||
Administrator |
1993-03-01
Ungheni, Grăseni |
||
Administrator |
1998-02-11 - 2016-09-27
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 31, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
2008-10-21
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 17, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2008-10-27
Ungheni, str. Feroviară, 55 |
||
Administrator |
2008-10-29
Ungheni, str. Boico Alexandru, 11, ap.(of.) 37 |
||
Administrator Lichidator |
1992-08-06 - 2008-10-23
Ungheni, str. Boico Alexandru, 9, ap.(of.) 77 |
||
Administrator Lichidator |
1993-02-25 - 2008-10-27
Ungheni, Sculeni |
||
Administrator |
1996-06-06 - 2018-03-21
Orhei, str. Frunze M., 28 |
||
Administrator |
2008-12-03
Ungheni, str. Romană, 112 |
||
Administrator |
1995-09-25 - 2008-12-16
Ungheni, str. Luceafărul, 1 |
||
Administrator |
1998-05-26 - 2009-03-06
UTA Găgăuzia, Comrat, str. <, 13 |
||
Administrator |
2013-02-14
Călăraşi, Horodişte |
||
Administrator |
1998-12-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/1, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2007-07-19 - 2023-02-17
Soroca, str. Russo Alecu, 31, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1997-11-12 - 2018-03-22
Cahul, Pelinei |
||
Administrator |
2001-05-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 16, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1998-08-25 - 2018-03-21
Cahul, str. 31 August, 23, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
1996-01-26 - 2012-03-23
Nisporeni, str. Ciorbă Toma, F/N |
||
Administrator |
2000-06-05 - 2018-05-12
Cahul, str. Viteazul Mihai, 47, ap.(of.) 23 |