Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
1996-12-13 - 2009-12-14
Rezina, str. 1 Mai, 19 |
||
Administrator Lichidator |
1996-08-05 - 2009-12-14
Rezina, str. Pirogov N., 4, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
2007-05-31 - 2017-05-11
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
1998-04-23 - 2008-12-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 3/3 |
||
Administrator |
1997-07-24 - 2019-10-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 9, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2012-10-17 - 2019-06-25
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
2001-10-09 - 2018-07-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 2, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1998-05-21 - 2013-10-25
Ungheni, Măgurele |
||
Administrator |
2014-03-21
Căuşeni, str. Stere C., 24, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1998-03-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 3, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2001-01-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 42, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2009-12-11 - 2015-10-19
Nisporeni, Bursuc |
||
Administrator |
1996-10-18 - 2017-07-13
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1995-08-11 - 2019-06-24
Nisporeni, str. Alecsandri Vasile, 33 |
||
Administrator |
1995-06-23 - 2019-06-24
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1996-10-04 - 2017-07-13
Nisporeni, str. Neculce Ion, 9 |
||
Administrator |
1993-05-06 - 2019-06-24
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1996-08-06 - 2017-07-13
Nisporeni, str. Păcii, 3/A, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-08-13 - 2017-07-13
Nisporeni, str. 9 Mai, 29 |
||
Administrator |
1995-12-09
Făleşti, str. Tineretului, 11 |
||
Administrator |
1998-03-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 64 |
||
Administrator |
1996-02-07 - 2019-06-24
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1994-12-27 - 2019-06-24
Nisporeni, str. Neaga Şt., 3 |
||
Administrator |
1993-02-12 - 2017-06-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 7 |
||
Administrator |
1997-04-30 - 2009-04-16
Bălţi, str. Răzeşilor, 6 |
||
Lichidator Administrator |
1996-03-29 - 2008-04-14
Bălţi, str. Suceava, 12, ap.(of.) 37 |
||
Lichidator Administrator |
1993-06-30 - 2008-04-16
Rîşcani, str. Eminescu Mihai, 19 |
||
Administrator Lichidator |
1995-02-02 - 2008-04-22
Sîngerei, str. Independenţei, 94, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2008-06-20 - 2017-05-26
Călăraşi, str. Eminescu Mihai, 21, ap.(of.) 79 |
||
Administrator |
1998-04-03 - 2002-03-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 24BL. |
||
Administrator |
1996-03-18 - 2019-06-24
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1992-08-25 - 2019-04-02
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 163, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2001-05-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Nistor Ion, 51 |
||
Administrator |
1995-11-15 - 2019-04-02
Ungheni, str. Grădinilor str-la, 11 |
||
Administrator |
1998-04-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 3, ap.(of.) 111 |