Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-05-04 - 2020-02-21
Anenii Noi, Varniţa, str. Drăgan Maria str-la, 7 |
||
Administrator |
1998-04-07 - 2020-02-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 131, ap.(of.) 111 |
||
Administrator |
1999-02-17
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
2002-05-28 - 2010-09-11
Soroca, Tătărăuca Veche |
|||
2003-03-19 - 2010-09-29
Ştefan Vodă, Copceac |
|||
Administrator |
1997-10-02 - 2020-02-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42 |
||
1999-11-15 - 2010-08-05
Taraclia, Valea Perjei |
|||
1996-02-21 - 2010-06-24
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 55, ap.(of.) 37 |
|||
Administrator |
1994-10-11 - 2015-08-11
Drochia, str. Sfatul Ţării, 21, ap.(of.) 5 |
||
1992-12-14 - 2010-06-03
Soroca, str. Prigorodnaia, 24 |
|||
Administrator |
1998-06-29 - 2020-02-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Frumuşica, 6/A, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
2013-04-15 - 2020-02-24
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 73 |
||
Administrator |
2014-04-02 - 2020-02-24
Ştefan Vodă, str. Ştefan cel Mare, 32 |
||
Administrator |
2014-10-06 - 2022-03-23
Rîşcani, str. Berezin Iakov, 27, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1992-12-23 - 2020-02-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 6, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1994-03-10 - 2020-02-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 25 |
||
Administrator |
2006-07-14 - 2020-12-11
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
1996-04-19
Călăraşi, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 17 |
||
Administrator |
2004-02-11 - 2023-12-01
Căuşeni, Tănătari |
||
Administrator |
2000-10-04 - 2013-03-20
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
1995-02-08 - 2013-03-21
Basarabeasca, str. Marx Karl, 195 |
||
Administrator |
1999-11-22 - 2003-12-20
Taraclia, Novosiolovca |
||
Administrator |
1997-05-29 - 2013-03-20
Ungheni, str. Porumbescu Ciprian, 6, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-01-15
Nisporeni, str. Dacia, 3 |
||
Administrator |
1995-11-09 - 2013-04-17
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 55, ap.(of.) 69 |
||
Administrator |
2007-11-08
Străşeni, str. Orheiului, 18/A |
||
Administrator |
2001-05-11 - 2013-04-24
Ungheni, str. Naţională, 4 |
||
Administrator |
1993-02-04 - 2015-08-19
Ungheni, str. Lupu Vasile, 8, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
1995-03-09 - 2015-08-24
Ungheni, str. Romană, 66, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
1999-12-07 - 2019-12-09
mun. Chişinău, Codru, str. Cîmpiilor, 59 |
||
Administrator |
2010-01-27
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2000-06-09 - 2015-09-11
Ialoveni, str. Creangă Ion, 4/1 |
||
Administrator |
1994-01-24 - 2015-09-11
Glodeni, str. Tolstoi L., 16 |
||
Administrator |
1998-05-18 - 2015-09-10
Cahul, str. Stroescu V., 33/A |
||
Administrator |
1997-09-08 - 2015-09-09
Donduşeni, str. Vieru Igor, 91 |