|
|
2009-07-09
Nisporeni, str. Varlaam, 2
|
|
|
|
2008-03-11
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 178
|
|
|
|
2001-07-18 - 2020-05-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 33/4, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2015-02-25 - 2022-04-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262
|
|
|
|
2008-08-29
Căuşeni, Tănătari
|
|
|
|
2011-08-17 - 2020-10-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 13, ap.(of.) 56
|
|
|
|
1998-04-01 - 2017-06-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 53
|
|
|
|
1998-06-16 - 2024-08-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/4, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1998-06-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 42, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2003-02-17 - 2012-08-01
Floreşti, Sevirova
|
|
|
|
2001-12-19 - 2012-07-18
Soroca, str. Rabin Colcher, 24
|
|
|
|
2004-07-19 - 2018-11-06
Ştefan Vodă, Alava, str. Molodiojnaia
|
|
|
|
1998-04-22 - 2021-12-22
Ocniţa, str. Independenţei, 49
|
|
|
|
1996-03-18 - 2012-09-14
Floreşti, str. 31 August, 33, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2003-05-08 - 2021-12-22
Ocniţa, Otaci, str. Voitovici, 21
|
|
|
|
1998-01-28 - 2023-09-07
Ialoveni, Pojăreni
|
|
|
|
1998-11-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceava, 118, ap.(of.) 34
|
|
|
POPAZ VERA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2008-02-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49A
|
|
|
|
2000-01-11
Rezina, Cinişeuţi
|
|
|
|
1998-02-25 - 2017-03-03
Hînceşti, str. Industrială, 12
|
|
|
|
1998-12-11
Căuşeni, str. Tighina, 103
|
|
|
|
1997-08-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 12/3, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2011-01-03
Nisporeni, Vînători, str. </5
|
|
|
|
2011-06-07
Ungheni, Rădenii Vechi
|
|
|
|
2007-05-04
Ungheni, str. Sadoveanu M., 79
|
|
|
|
2005-04-02 - 2012-03-21
Soroca, str. Renaşterii, 14
|
|
|
|
1992-11-12
Bălţi, Elizaveta, str. Teiului, 18
|
|
|
|
1995-03-23 - 2006-11-27
Rezina, 9/1, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1999-03-02 - 2024-08-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 12/1, ap.(of.) 87
|
|
|
|
1995-10-30
Ungheni, Corneşti, str. Mateevici A., 10, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1994-04-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 206/1, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1995-11-13
Ungheni, Măcăreşti
|
|
|
|
2002-02-19 - 2019-08-23
Floreşti, str. Costin Miron, 9/A, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2000-09-07
Călăraşi, Rădeni
|
|
|
|
2004-05-25 - 2018-02-08
Ungheni, str. Decebal, 20, ap.(of.) 48
|
|