Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-07-15 - 2003-06-10
Bălţi, str. Mitropolit Dosoftei, 53 |
||
Administrator |
1993-11-12 - 2002-12-09
Glodeni, str. Zgîrcea Vasile, 11, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
1998-02-17 - 2003-03-11
Bălţi, str. Făleşti, 14 |
||
Administrator |
1997-09-23 - 2003-01-30
Cahul, Tartaul de Salcie |
||
Administrator |
1999-10-18 - 2003-02-07
Cahul, str. Spirin V., 65 |
||
Administrator |
1997-03-14 - 2002-12-12
Briceni, Larga |
||
Administrator |
1992-12-11 - 2003-03-17
Edineţ, str. Maiakovski Vl., 19 |
||
Administrator |
1995-02-20 - 2005-02-24
Ocniţa, str. Gagarin Iu., 37 |
||
Administrator |
2001-01-05 - 2002-11-28
Hînceşti, str. Creangă Ion, 31, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1994-03-22
Nisporeni, Mileşti |
||
Administrator |
1995-12-20
Cimişlia, Cenac |
||
Administrator |
2001-11-13 - 2002-10-29
Ştefan Vodă, str. Alecsandri Vasile, 4 |
||
Administrator |
1999-06-01 - 2002-11-25
Căuşeni, Cîrnăţeni |
||
Administrator |
2001-12-27 - 2002-12-02
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
2001-05-16 - 2002-12-06
Ungheni, str. Iorga Nicolae, 38 |
||
Administrator |
1997-06-04 - 2002-12-27
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 79, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
1998-03-11 - 2002-10-17
Nisporeni, str. Enescu George, 10 |
||
Administrator |
1998-03-30 - 2003-02-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 5, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1993-03-11 - 2003-07-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 40/1, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1999-08-05 - 2003-03-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 182 |
||
Administrator |
1998-11-16 - 2003-05-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65, ap.(of.) 507 |
||
Administrator |
1996-03-28 - 2004-02-03
Străşeni, Găleşti |
||
Administrator |
1996-10-22 - 2004-04-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 20, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1996-03-22
Tiraspol, str. Lunacearskii, 34, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1996-02-28 - 2003-04-25
Făleşti, str. Moldovei, 12, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1994-06-22 - 2003-03-03
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 30 |
||
Administrator |
2001-05-28 - 2003-04-20
Cahul, Giurgiuleşti |
||
Administrator |
1999-11-25 - 2003-04-02
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator |
1999-08-09 - 2003-01-10
Briceni, Balasineşti |
||
Administrator |
1998-07-22 - 2003-02-27
Briceni, str. Turghenev, 14, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1997-05-08 - 2003-05-07
Edineţ, str. David Aurel, 5 |
||
Administrator |
1998-02-09 - 2003-03-31
Ocniţa, Otaci, str. Ştefan cel Mare, 78 |
||
Administrator |
1997-03-10 - 2003-11-26
Briceni, Coteala |
||
Administrator |
1998-02-20 - 2003-06-10
Ocniţa, Hădărăuţi |
||
Administrator |
1993-09-09 - 2003-07-31
Ocniţa, Verejeni |