Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-11-25 - 2015-07-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti str-la, 344 |
||
Administrator |
1996-11-01 - 2006-11-27
Ocniţa, Otaci, str. Drujbî, 65, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1996-11-01
Ocniţa, Otaci, str. Drujbî, 65, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
1998-04-14 - 2006-08-29
Ocniţa, Otaci, 65, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
1997-06-27 - 2000-10-04
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
1998-05-26 - 2018-06-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 46, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1995-11-15 - 2015-07-27
Orhei, str. Parfionov Alexandr, 30 |
||
Administrator |
1998-02-19 - 2007-07-31
Ocniţa, Otaci, str. Zavodscaia, 3, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1999-04-01
Donduşeni, str. Alecsandri Vasile, 90 |
||
Administrator |
1994-05-31
Ocniţa, Rujniţa |
||
Administrator |
1995-10-25 - 2007-01-31
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 77 |
||
Administrator |
1992-09-30
Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, piaţ |
||
Administrator |
1995-01-19
Hînceşti, str. Chişinăului, 10, ap.(of.) 99 |
||
Administrator |
2001-07-09
Ialoveni, str. Timişoara, 6, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2001-09-03 - 2020-11-13
Floreşti, str. Costin Miron, 32 |
||
Administrator |
1999-10-27 - 2000-12-21
Drochia, str. Sorocii şos., 28/46 |
||
Administrator |
2000-01-04 - 2000-06-15
Soroca, str. <, 15 |
||
Administrator |
1993-02-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 13 |
||
Administrator |
1992-09-28 - 2006-05-29
Cimişlia, Hîrtop |
||
Administrator |
1997-09-08 - 2020-11-13
Floreşti, str. Glavan Boris, 10 |
||
1993-08-25 - 2005-04-23
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 30/A |
|||
Administrator |
1998-07-29 - 2020-11-13
Drochia, str. Sorocii şos., 44, ap.(of.) 11 |
||
Administrator Lichidator |
1995-06-23 - 2009-06-26
Leova, Vozneseni |
||
Administrator |
2014-09-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 16, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1992-09-22 - 2007-02-15
Hînceşti, Cioara |
||
Administrator |
1998-11-09 - 2018-12-12
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
1993-03-17 - 2019-07-18
Drochia, str. Mateevici A., 55 |
||
Administrator |
1993-02-12 - 2019-07-18
Drochia, str. Porumbului, 2 |
||
Administrator |
1995-03-06 - 2019-07-18
Drochia, str. Burebista, 61/1, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1997-05-26 - 2019-07-18
Drochia, str. Dubinovschi Lazăr, 20, ap.(of.) 79 |
||
Administrator |
1993-05-18
Orhei, str. Eminescu Mihai, 19, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
1993-01-28
Rezina, Otac |
||
Administrator |
1998-12-02 - 2018-06-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 47 BI |
||
Administrator |
1996-03-01 - 2020-02-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 17 |
||
Administrator |
1995-07-20
Orhei, str. Unirii, 59 |