Comerţul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcţie şi echipamentului sanitar
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-09-12
Şoldăneşti, str. Doina, 1 |
||
Administrator |
2010-04-28 - 2010-12-22
Orhei, Peresecina |
||
Lichidator Administrator |
1997-02-26 - 2010-06-09
Şoldăneşti, str. Scînteia, 9 |
||
Administrator Lichidator |
1995-01-13 - 2010-06-14
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator |
2009-06-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 13 |
||
Administrator |
2007-06-25 - 2018-03-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gagarin Iu., 56 |
||
Administrator |
2010-06-29
Teleneşti, Coropceni |
||
Administrator |
2010-07-02
Orhei, Peresecina |
||
Lichidator Administrator |
1994-11-22 - 2011-04-13
Rezina, str. Trandafirilor, 6/3, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
2010-07-13
Rezina, str. Suveranităţii, 14 |
||
Administrator |
2004-09-27 - 2018-06-23
Glodeni, str. Eminescu Mihai, 19/A |
||
Administrator |
1993-09-01 - 2010-08-18
Orhei, str. Sadoveanu M., 32, ap.(of.) 73 |
||
Lichidator Administrator |
1997-03-28 - 2011-05-26
Rezina, str. 27 August, 44, ap.(of.) 69 |
||
Administrator |
2007-09-12 - 2020-01-27
mun. Chişinău, Cheltuitori, str. Bucuriei |
||
Administrator |
2010-09-08
Rezina, Saharna |
||
Administrator |
2010-09-08
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator |
1996-01-15 - 2010-09-29
Orhei, str. Orheiul Vechi, 9 |
||
Administrator |
1996-01-26 - 2010-10-06
Orhei, str. Sadoveanu M., 2 |
||
Administrator |
2010-09-28
Teleneşti, Ciulucani |
||
Administrator |
2010-10-26 - 2011-06-16
Rezina, Ghiduleni |
||
Administrator |
2010-11-01
Orhei, str. Lupu Vasile, 5, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1994-08-25 - 2010-11-22
Orhei, Ivancea |
||
Lichidator Administrator |
1995-01-20 - 2011-09-20
Şoldăneşti, str. Livezilor, 5 |
||
Lichidator Administrator |
1995-01-16 - 2012-01-02
Şoldăneşti, str. 1 Mai, 6 |
||
Administrator |
2010-12-20
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator |
2010-12-21
Teleneşti, Pistruieni |
||
Administrator |
2010-12-22
Teleneşti, str. Cantemir D., 30 |
||
Administrator |
2002-01-24 - 2022-01-21
Nisporeni, Iurceni |
||
Administrator |
1994-04-27 - 2011-01-03
Orhei, str. Dimo N., 43 |
||
Administrator Lichidator |
2008-09-16 - 2020-01-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 9 |
||
Administrator |
2010-01-27
Floreşti, Cuhureştii de Sus |
||
Administrator |
2010-02-22
Soroca, str. Mateevici A., 19, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2010-03-30
Floreşti, Cuhureştii de Jos |
||
Administrator |
2010-04-09
Soroca, str. Soltuz N., 8, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
2010-04-16
Ocniţa, Lipnic |