|
|
2002-02-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Buzina, 31
|
|
|
|
2013-04-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 44/2, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2002-03-05 - 2022-08-16
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Malîi str-la, 5
|
|
|
|
2009-02-21 - 2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 90/A
|
|
|
|
1997-12-22
Ungheni, Corneşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 77/B
|
|
|
|
2001-05-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 41/1, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2015-02-23 - 2018-11-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 7/5, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2009-11-20 - 2021-03-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 109/3, ap.(of.) 83
|
|
|
VOLOH OXANA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
1994-03-28
Bălţi, str. Hotin, 24, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1995-12-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 9/3, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2000-07-12
Cahul, str. Dunării, 5, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2006-11-24 - 2009-10-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 69
|
|
|
|
2000-03-21 - 2020-02-13
mun. Chişinău, Băcioi
|
|
|
|
2000-11-06 - 2019-11-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 4/1, ap.(of.) 181
|
|
|
|
1992-07-20 - 2019-09-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 6
|
|
|
|
2001-05-30 - 2019-08-16
Ialoveni, Ruseştii Noi
|
|
|
|
2007-04-04 - 2012-07-26
Ialoveni, Zîmbreni
|
|
|
|
2008-02-08 - 2012-11-20
Căuşeni, Chircăieştii Noi
|
|
|
|
2010-06-10 - 2012-07-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 6, ap.(of.) 246
|
|
|
|
1993-09-20 - 2019-03-29
Bălţi, str. Suceava, 16, ap.(of.) 45
|
|
|
|
1993-11-15 - 2012-09-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 61/4, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2003-02-03 - 2018-12-12
Făleşti, str. Cărămizilor, 31
|
|
|
|
1998-04-09 - 2015-06-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghioceilor, 1
|
|
|
|
2002-10-23 - 2017-03-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 2/4, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2001-05-25 - 2013-08-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 1/1, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1994-09-27 - 2015-02-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 8
|
|
|
|
2000-08-07
Briceni, str. Frunze M., 24
|
|
|
|
2009-12-15 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 29/1
|
|
|
|
2001-05-03 - 2016-01-04
Briceni, str. Eminescu Mihai, 83, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2000-11-14 - 2016-03-11
Cahul, str. Alecsandri Vasile, 70
|
|
|
|
1998-11-06 - 2016-06-28
Edineţ, Cuconeştii Noi
|
|
|
|
1995-03-20 - 2013-01-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Movilă Petru, 41, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2010-10-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 97
|
|
|
|
2009-09-07 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 22/10, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2011-05-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 13, ap.(of.) 2
|
|