|
|
1997-02-21 - 2021-09-24
Ialoveni, str. Zarzăr Veniamin, 3
|
|
|
|
2008-07-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Arborilor, 10, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1999-04-14 - 2021-09-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 82, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2007-11-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 6/1, ap.(of.) 48
|
|
|
|
1998-02-09 - 2020-09-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 66/1, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2000-07-04 - 2020-02-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 13, ap.(of.) 149
|
|
|
|
2012-01-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 47, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1994-08-19 - 2020-10-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 132, ap.(of.) 106
|
|
|
|
1998-09-22 - 2021-10-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Paris, 38/2, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2004-06-10
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 48
|
|
|
MAZUR ANNA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2007-05-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 1
|
|
|
|
1997-06-30 - 2012-08-03
Cantemir, Cania
|
|
|
|
2009-03-14 - 2019-08-09
mun. Chişinău, Budeşti, str. Grădinarilor, 2
|
|
|
|
1997-02-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 53/5, ap.(of.) boxa nr3
|
|
|
|
2013-07-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20, ap.(of.) 193
|
|
|
|
2001-12-07 - 2021-11-18
Ialoveni, Dănceni
|
|
|
|
2002-03-18 - 2020-02-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 4, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1998-04-16 - 2021-11-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 15, ap.(of.) 612
|
|
|
|
2010-10-04 - 2019-08-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 200/5, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2001-12-21 - 2012-06-19
Edineţ, Terebna
|
|
|
|
1997-11-12
Taraclia, str. Voczalinaia, 18
|
|
|
|
2006-08-28 - 2021-11-22
Ialoveni, Puhoi
|
|
|
|
2007-02-07 - 2021-11-23
Anenii Noi, Gura Bîcului, str. Libertăţii, 4
|
|
|
|
2002-05-07 - 2021-11-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal, 99/3, ap.(of.) 606""A
|
|
|
|
2000-10-18 - 2021-11-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 36/3, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2007-05-21 - 2021-11-23
Ialoveni, str. Păcii, 3/1, ap.(of.) 3A
|
|
|
|
2015-02-23 - 2021-11-24
Criuleni, str. Orăştie, 3
|
|
|
|
2007-06-22 - 2021-11-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Unirii Principatelor piaţa, 1, ap.(of.) 360
|
|
|
|
2012-11-07
mun. Chişinău, Sîngera, str. Doinelor, 16
|
|
|
|
1998-07-02 - 2018-02-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99/3, ap.(of.) 810z
|
|
|
|
1998-01-19 - 2021-11-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 16, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1997-03-11 - 2024-09-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 7/4, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2014-10-16 - 2021-11-30
Ialoveni, Cigîrleni
|
|
|
|
1998-01-20 - 2018-02-26
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 25
|
|
|
|
2008-12-17 - 2019-02-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iu., 1, ap.(of.) 16
|
|