|
|
2002-06-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 16, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1997-09-23 - 1998-05-06
UTA Găgăuzia, Beşghioz, str. <, 56
|
|
|
|
1999-02-04 - 2001-05-21
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. <, 3
|
|
|
|
2002-06-24
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Sverdlov, 42
|
|
|
|
2001-05-18 - 2020-10-20
mun. Chişinău, Durleşti, str. Ştefan Vodă, 83
|
|
|
|
2002-07-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 100/2, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1996-06-25 - 2007-10-16
Ştefan Vodă, Palanca, str. Suvorov A., 15
|
|
|
|
2002-01-11
Căuşeni, str. Păcii, 31
|
|
|
|
2001-11-20 - 2010-03-15
Ungheni, Zagarancea
|
|
|
|
2004-02-10
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Marx Karl, 13
|
|
|
|
2004-12-06
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 43
|
|
|
|
2008-02-28 - 2014-10-20
Donduşeni, Ţaul
|
|
|
|
1993-02-17
Bălţi, str. Enescu George, 69
|
|
|
|
2011-12-14 - 2021-03-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Niţă Florica, 7, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2005-02-24 - 2010-08-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 5/1, ap.(of.) 45
|
|
|
|
1997-05-16 - 2006-05-05
Anenii Noi, Varniţa, str. Dragoş Vodă, 4
|
|
|
|
2005-06-15
mun. Chişinău, Vatra, str. Plopilor, 49
|
|
|
|
1997-04-23 - 2020-04-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cucereanu Gheorghe str-la, 5
|
|
|
|
2005-07-07
mun. Chişinău, Codru, str. Eminescu Mihai, 6
|
|
|
|
2002-06-26 - 2020-02-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Novaia, 21
|
|
|
|
2005-07-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 7/2, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1997-06-05 - 2020-04-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 33/1, ap.(of.) 112
|
|
|
|
1999-08-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 59/1, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1997-12-22 - 2020-09-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 51/1, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1998-07-27 - 2020-10-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99
|
|
|
|
2000-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Prepeliţei, 2/1
|
|
|
|
1993-04-06 - 2018-06-19
Cantemir, str. Gagarin, 7, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2000-08-01
Ocniţa, str. <, 2
|
|
|
|
2000-04-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 5/3, ap.(of.) 106
|
|
|
|
1997-08-28 - 2021-11-09
Taraclia, str. Lesnaia, 60
|
|
|
|
2013-06-07
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Drumul Petricani, 2
|
|
|
|
1996-07-11 - 2020-09-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 82
|
|
|
|
2008-11-20 - 2018-02-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 6/4, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1995-10-30 - 2018-06-20
Cantemir, Cania
|
|
|
|
1998-01-29 - 2020-02-11
Făleşti, str. Bălţului, 11, ap.(of.) 5
|
|