|
|
1994-10-25
Sîngerei, str. Independenţei, 37
|
|
|
|
2003-08-01 - 2021-04-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 2
|
|
|
|
2006-10-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Nadejda, 10, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1993-08-26 - 2021-04-14
Rezina, str. Florilor, 1
|
|
|
|
1994-11-17
mun. Chişinău, Cricova, str. Ungureanu P., 3
|
|
|
|
1992-12-30 - 2022-04-19
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 96
|
|
|
|
2012-11-05 - 2022-04-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/1, ap.(of.) 82
|
|
|
|
1997-12-03 - 2022-04-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Caşu Gheorghe, 18, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1997-06-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4, ap.(of.) 600
|
|
|
|
1997-05-19 - 2017-04-03
Căuşeni, str. Pietre Vechi, 29
|
|
|
|
2001-07-13 - 2021-05-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 21/A
|
|
|
|
2007-11-28 - 2021-05-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 3/6
|
|
|
|
1996-03-28 - 2022-04-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 143
|
|
|
|
1997-11-17 - 2022-04-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
1997-05-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 14, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2001-09-05 - 2021-05-24
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Korolenko, 6
|
|
|
|
1998-01-23 - 2022-05-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 126
|
|
|
|
1998-05-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 75/a
|
|
|
|
2001-03-12 - 2021-05-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 95
|
|
|
|
2002-03-20 - 2021-05-26
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Tereşkova, 8
|
|
|
|
2002-10-01 - 2021-05-26
Bălţi, Sadovoe, str. 31 August
|
|
|
|
2003-12-19 - 2022-05-06
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 4
|
|
|
|
2001-05-30 - 2021-06-03
Orhei, Peresecina
|
|
|
|
1996-10-31 - 2021-06-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 8/4
|
|
|
|
1999-09-20 - 2021-06-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceava, 127
|
|
|
|
1997-06-18 - 2021-06-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 12
|
|
|
|
1998-07-23 - 2021-06-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 1, ap.(of.) 505
|
|
|
|
2005-05-23 - 2021-06-09
Ungheni, str. Creangă Ion, 17, ap.(of.) 140
|
|
|
|
1995-10-24 - 2022-05-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 42
|
|
|
|
1998-06-17 - 2024-05-10
Anenii Noi, Merenii Noi, str. Ştefan cel Mare, 9
|
|
|
|
2000-07-25 - 2021-06-14
Bălţi, str. Glavan Boris, 33, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1998-11-02 - 2021-06-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 11/1
|
|
|
|
2005-01-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/4, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2011-07-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 207
|
|
|
|
2004-05-25 - 2021-06-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 167
|
|