|
|
1999-01-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza Vodă, 7/4, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2010-07-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Varniţa, 2/3
|
|
|
|
2009-06-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 134
|
|
|
|
1994-08-17 - 2012-10-16
Drochia, Chetrosu, str. Gagarin Iu. str-la, 7
|
|
|
POPA ION
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
1996-01-22 - 2013-07-18
UTA Găgăuzia, Chirsova
|
|
|
|
2006-04-06 - 2013-08-29
Rezina, str. Trandafirilor, 6/3, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2004-08-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 30
|
|
|
|
2005-07-21 - 2014-01-31
UTA Găgăuzia, Baurci, str. 8 Martie, 49
|
|
|
|
1999-06-02
Nisporeni, Iurceni
|
|
|
|
2001-08-20 - 2020-06-05
Orhei, Crihana
|
|
|
|
2000-01-11
Făleşti, Glinjeni
|
|
|
|
2008-07-28 - 2014-03-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Caşu Gheorghe, 20/2, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1999-02-10 - 2014-04-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dimineţii, 63, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2012-03-13
Bălţi, str. Bulgară, 45, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1994-06-01 - 2014-06-30
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 1
|
|
|
|
1997-10-14 - 2014-07-24
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 41
|
|
|
|
2000-06-12
Hînceşti, Drăguşenii Noi
|
|
|
|
2012-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 23, ap.(of.) 127
|
|
|
|
1998-08-12 - 2023-10-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Podul Înalt, 18, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2001-04-18
Bălţi, str. Malinovski Rodion, 8, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2002-04-29 - 2015-07-02
Rezina, Ţahnăuţi
|
|
|
|
2012-06-01 - 2015-05-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 16, ap.(of.) 100
|
|
|
|
2002-07-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 207, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2007-09-17 - 2015-07-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 251
|
|
|
|
2010-04-15 - 2015-09-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 28
|
|
|
|
2002-01-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Nevskii A., 13
|
|
|
|
2009-04-09 - 2011-02-09
Edineţ, Zăbriceni
|
|
|
|
2001-02-16 - 2016-02-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 30, ap.(of.) 88
|
|
|
|
2003-03-31 - 2015-12-07
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Cosmonauţilor, 13
|
|
|
|
2009-05-12 - 2015-11-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 92, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2005-12-12 - 2022-04-13
Orhei, str. Negruzzi C., 68, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1997-06-13 - 2016-01-13
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 42, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2014-01-27
Criuleni, Bălţata
|
|
|
|
2000-04-28
Cahul, str. Aeroport
|
|
|
|
2003-07-31 - 2021-04-13
Bălţi, str. Mitropolit Dosoftei, 45, ap.(of.) 22
|
|