|
|
2000-10-06 - 2020-02-10
Rîşcani, str. Luncii, 32
|
|
|
|
2004-12-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 51/1, ap.(of.) 85
|
|
|
|
1997-09-19 - 2005-12-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 25
|
|
|
|
1996-02-20 - 2009-10-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 32/3, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2000-08-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 51/2, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2005-01-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 2, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1993-05-06 - 2020-04-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 2/1, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1995-08-29
Rîşcani, Duruitoarea
|
|
|
|
1995-09-04 - 2020-02-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 161/5, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2004-12-27 - 2010-02-12
Bălţi, str. Ostrovski, 42, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2002-06-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 16, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2017-10-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 10
|
|
|
|
1993-05-07 - 2018-10-31
Edineţ, Lopatnic
|
|
|
|
2004-05-07
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 132
|
|
|
|
2001-01-09
Donduşeni, Tîrnova
|
|
|
|
1998-03-19 - 2000-02-28
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 81
|
|
|
|
2007-10-18
Cimişlia, str. Iorga Nicolae, 1
|
|
|
|
2007-05-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 15
|
|
|
|
2004-03-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cibotari Maria, 19
|
|
|
|
1993-03-03 - 2015-08-14
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Puşkin A., 71
|
|
|
|
1999-11-03 - 2005-01-10
Rezina, str. Trandafirilor, 6/3, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1995-12-21
Leova, Tomai
|
|
|
|
1992-05-21 - 2020-11-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lăpuşneanu A., 3
|
|
|
|
2003-09-02 - 2020-11-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 48
|
|
|
|
2004-07-30
Căuşeni, Grădiniţa, str. Lenin
|
|
|
|
2002-01-11
Căuşeni, str. Păcii, 31
|
|
|
|
2004-01-29
Nisporeni, Vărzăreşti
|
|
|
|
2001-06-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 9
|
|
|
|
1994-09-30
UTA Găgăuzia, Etulia
|
|
|
|
2004-02-12
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Molodiojnaia, 13
|
|
|
|
2004-04-08
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Otopeni, 53
|
|
|
|
1996-04-01
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Glavan Boris, 11
|
|
|
|
2004-11-03
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 95
|
|
|
|
2005-01-06
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacov, 134
|
|
|
|
1995-07-21 - 2018-06-16
Taraclia, str. Dimitrov, 30, ap.(of.) 8
|
|