Comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-03-28 - 2022-07-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Bâcului, 5/1 |
||
Administrator |
2014-07-23
Orhei, Podgoreni |
||
Administrator |
2006-10-13 - 2022-08-01
mun. Chişinău, Sîngera, str. Părintele Ştefan, 14 |
||
Administrator |
2002-11-05 - 2022-08-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gherasimov, 13 |
||
Administrator Lichidator |
1997-08-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 7/9 |
||
Administrator |
2003-09-03 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 40 |
||
Administrator |
2001-07-20 - 2022-11-24
Donduşeni, Pivniceni |
||
Administrator |
2014-02-05 - 2023-01-19
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Ştefan cel Mare, 2 |
||
Administrator |
2013-08-13 - 2022-08-23
Ialoveni, str. Cireşilor, 5 |
||
Administrator |
2002-03-20 - 2022-08-23
Anenii Noi, Hîrbovăţ |
||
Administrator |
2014-09-12
Căuşeni, Cîrnăţenii Noi |
||
Administrator Lichidator |
2003-03-17 - 2022-08-25
Drochia, str. Stere C., 30/a |
||
Administrator |
1996-03-27 - 2022-08-26
Drochia, Pelinia |
||
Administrator Lichidator |
2003-04-09 - 2024-06-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Donici A., 14 |
||
Administrator |
2015-02-05 - 2023-10-06
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Cotovschi, 20 |
||
Administrator |
1995-06-28
Teleneşti, Brînzenii Noi |
||
Administrator |
2004-02-04 - 2022-09-20
Nisporeni, str. Lupu Vasile, 1/A |
||
Administrator |
1999-01-25
Ştefan Vodă, str. 31 August, 7, ap.(of.) 42 |
||
Lichidator Administrator |
2009-03-20 - 2024-06-11
Anenii Noi, str. Chişinăului, 44/B |
||
Administrator |
2012-06-08
Bălţi, str. Burebista, 17 |
||
Lichidator Administrator |
2012-03-26 - 2022-09-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 3, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
2004-03-05
Străşeni, Zamcioji |
||
Administrator Lichidator |
2007-10-12 - 2022-10-06
mun. Chişinău, Truşeni, str. Gagarin Iu., 2 |
||
Administrator |
2014-10-27 - 2023-04-05
Criuleni, Bălţata |
||
Administrator Lichidator |
2008-12-12 - 2018-11-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 293B |
||
Administrator |
2009-04-24
Orhei, Mălăieşti |
||
Administrator |
1998-07-01 - 2022-10-24
Cantemir, str. Lazo S., 1 |
||
Administrator provizoriu Lichidator Administrator |
2013-07-31 - 2019-06-05
UTA Găgăuzia, Comrat |
||
Administrator |
1993-02-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 41/2, ap.(of.) 33 |
||
Lichidator Administrator |
2012-01-31 - 2022-12-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 3, ap.(of.) 60 |
||
Administrator Lichidator |
2012-02-16 - 2022-11-01
Hînceşti, Bozieni |
||
Administrator |
2007-07-12 - 2022-11-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 9, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2013-04-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Melestiu, 26/7, ap.(of.) 437 |
||
Administrator Lichidator |
2010-01-15 - 2022-11-15
Rezina, Păpăuţi |
||
Administrator Lichidator |
2013-03-18 - 2023-05-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 64, ap.(of.) 7 |