Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-10-07 - 2021-12-30
Taraclia, str. Mira, 14, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2008-10-28 - 2013-09-19
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 7, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2006-05-03 - 2020-11-23
Soroca, str. Cosăuţului, 4 |
||
Administrator |
2006-11-29 - 2020-11-23
Drochia, Ţarigrad |
||
Administrator |
1997-02-28 - 2016-01-28
Cahul, str. Dorobanţilor, 65 |
||
Administrator |
2008-03-19 - 2013-04-01
Briceni, str. Eminescu Mihai, 71, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2014-07-07 - 2020-11-23
Soroca, Racovăţ |
||
Administrator Administrator |
2006-10-31 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 21, ap.(of.) 75 |
||
Administrator |
2008-08-08 - 2015-07-10
Hînceşti, Fundul Galbenei |
||
Administrator |
2008-09-12 - 2014-12-30
Hînceşti, str. Alba-Iulia, 17 |
||
Administrator |
2008-12-25 - 2014-05-29
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
2008-07-29 - 2015-02-18
Floreşti, Băhrineşti |
||
Administrator Lichidator |
2000-09-12
Ialoveni, Bardar, str. David Aurel, 30 |
||
Administrator |
2008-03-18 - 2013-02-06
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şevcenko T., 125 B |
||
Administrator |
2009-05-04 - 2017-01-09
Bălţi, str. Caracioban D., 34 |
||
Administrator |
2009-12-04 - 2013-09-02
Bălţi, str. 1 Mai, 52 |
||
Administrator |
2001-10-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 17 |
||
Administrator |
2014-07-09 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 97/2, ap.(of.) 6 |
||
Lichidator Administrator |
2010-04-09 - 2016-03-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Profesor Ion Dumeniuk, 14, ap.(of.) 158 |
||
Administrator |
2010-05-13 - 2016-09-29
Ialoveni, Moleşti |
||
Administrator |
2010-07-15 - 2013-10-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 43/A, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2000-02-17 - 2018-12-29
Edineţ, Zăbriceni |
||
Administrator |
2010-08-18 - 2013-10-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 18, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2010-10-07 - 2014-05-16
Criuleni, Măgdăceşti |
||
Administrator |
2010-10-29 - 2015-07-03
Străşeni, Bucovăţ, str. Ştefan cel Mare, 16 |
||
Administrator Lichidator |
2010-12-16 - 2017-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 30, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2010-05-27 - 2016-04-05
Cahul, str. Garoafelor, 23, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2010-09-14 - 2013-10-22
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
1992-09-30 - 2016-12-09
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
1993-12-07 - 2017-03-09
Orhei, str. Creangă Ion, 2 |
||
Administrator |
1995-11-01 - 2015-11-16
Teleneşti, str. Livezilor, 10 |
||
Administrator |
2010-08-12
Cahul, Pelinei |
||
Lichidator Administrator |
1999-09-27 - 2016-03-01
Străşeni, str. Eminescu Mihai, 56 |
||
Administrator |
2010-06-08 - 2016-07-27
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Glavan Boris, 8 |
||
Administrator |
2001-07-06 - 2017-04-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 161/3, ap.(of.) 21 |