Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2015-03-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 10, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2014-06-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru Petru, 21, ap.(of.) 133 |
||
Administrator |
2007-05-14 - 2020-02-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 15, ap.(of.) 1 A |
||
Administrator |
1995-04-11 - 2012-12-19
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Iubileinaia, 1 |
||
Administrator |
2005-12-07 - 2012-11-06
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 180 |
||
Administrator |
2006-06-08 - 2012-12-21
Sîngerei, str. Eminescu Mihai, 19 |
||
Lichidator Administrator |
2014-05-29 - 2019-09-02
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Turghenev, 13A |
||
Administrator |
2007-03-28 - 2012-07-27
Ialoveni, Moleşti |
||
Administrator |
2007-08-29 - 2012-09-25
mun. Chişinău, Băcioi, str. Independenţei, 15 |
||
Administrator |
2006-05-11
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Gagarin Iu., 40/2 |
||
Administrator |
2007-10-10 - 2012-09-03
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 18A |
||
Administrator |
2008-03-13 - 2012-08-10
Străşeni, Vorniceni, str. Dumenilor, 42 |
||
Administrator |
2008-03-28 - 2012-07-30
Ialoveni, Nimoreni |
||
Administrator |
2008-01-28 - 2012-12-07
Bălţi, str. Cahulului, 58, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2008-09-26 - 2012-12-26
Cahul, str. Basarab Matei, 28, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2008-07-18 - 2012-09-13
Leova, Cazangic |
||
Administrator |
2008-08-13 - 2012-10-25
Leova, Cazangic |
||
Administrator |
2009-02-17 - 2012-07-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 5, ap.(of.) 315 |
||
Administrator |
2009-11-13 - 2012-12-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 22 |
||
Administrator |
2007-04-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
2009-02-06 - 2012-07-25
Hînceşti, Dahnovici |
||
Administrator |
2009-07-02 - 2012-10-16
Drochia, str. Independenţei, 8, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
2010-10-07 - 2012-11-26
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Cahulscaia, 22 |
||
Administrator |
2011-04-19 - 2012-11-30
Anenii Noi, Mereni, str. Blajinilor, 42 |
||
Administrator |
2011-09-22 - 2012-12-05
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2011-09-22 - 2012-11-30
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2011-09-22 - 2012-11-30
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2012-11-09 - 2012-11-30
Străşeni, str. Lazo S., 29 |
||
Administrator |
2008-04-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 239/A |
||
Administrator |
2008-10-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 88 |
||
Administrator |
1997-07-07 - 2018-11-19
Rîşcani, Pîrjota |
||
Administrator |
1993-07-21 - 2017-12-08
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2002-12-04 - 2017-01-17
Dubăsari, Coşniţa |
||
Administrator |
2010-07-23
mun. Chişinău, Durleşti, str. Eminescu Mihai, 78 |
||
Lichidator Administrator |
1998-11-02 - 2013-10-01
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 207, ap.(of.) 1 |