Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-09-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alecsandri Vasile, 137 |
||
Administrator |
2014-11-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 19, ap.(of.) 208 |
||
Administrator |
2014-10-10 - 2016-09-15
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 195 |
||
Administrator |
2014-05-30
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
2010-02-09 - 2020-10-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Odesa str-la 6, 4 |
||
Administrator |
2014-07-24 - 2023-03-09
Orhei, Jora de Sus |
||
Administrator |
2007-05-04
Teleneşti, str. Lazo S., 13 |
||
Administrator |
1998-10-20 - 2018-06-25
Bălţi, str. Burebista, 20, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2007-10-24 - 2019-08-22
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Bubuiog Toader, 58/A |
||
Administrator |
2014-07-02
Ialoveni, Alexandrovca |
||
Administrator |
2014-08-25
Ialoveni, Cărbuna |
||
Administrator |
2014-08-28
Anenii Noi, Geamăna |
||
Administrator |
2014-08-08
Cahul, Lebedenco |
||
Administrator |
2014-10-03 - 2016-08-26
Ştefan Vodă, Brezoaia |
||
Lichidator Administrator |
2014-10-30 - 2018-05-29
Criuleni, Bălăbăneşti |
||
Administrator |
2014-10-09
Cantemir, Capaclia |
||
Administrator |
2014-11-27
Cahul, Zîrneşti |
||
Administrator |
2010-09-15 - 2020-10-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65, ap.(of.) 306 |
||
Administrator |
2004-04-27
Orhei, str. Cupcea V., 7, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2003-01-27
Floreşti, Ciutuleşti |
||
Administrator |
1994-08-23 - 2024-07-01
Anenii Noi, Merenii Noi |
||
Administrator |
2016-10-05
Soroca, str. Cosăuţului, 35 |
||
Administrator |
2003-05-08 - 2021-12-22
Ocniţa, Otaci, str. Voitovici, 21 |
||
Administrator |
1998-11-25 - 2018-06-26
Bălţi, str. Schmidt Carol, 3 |
||
Administrator |
2013-06-14
Sîngerei, Grigorăuca |
||
Administrator |
2013-01-23
Cantemir, Tartaul |
||
Administrator |
2013-11-06
Făleşti, Albineţul Vechi |
||
Administrator |
2013-12-11
Făleşti, Glinjeni |
||
Administrator |
2013-10-08
Ştefan Vodă, Semionovca |
||
Administrator |
2012-02-07 - 2015-09-23
mun. Chişinău, Codru, str. Sfîntul Ion, 18 |
||
Administrator |
2014-12-12
Criuleni, Măgdăceşti |
||
Administrator |
2010-08-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 162 |
||
Administrator |
2010-07-01 - 2020-02-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 107 |
||
Administrator |
2012-10-30
Glodeni, Petrunea |
||
Administrator |
2005-02-21 - 2019-08-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 14/1, ap.(of.) 20 |