|
|
1995-08-29
Rîşcani, Duruitoarea
|
|
|
|
2004-11-10
Glodeni, Fundurii Vechi
|
|
|
|
1998-07-15 - 2006-04-20
Bălţi, str. Victoriei, 57
|
|
|
|
2011-08-02
Făleşti, Călineşti
|
|
|
|
2010-02-13 - 2019-07-31
Orhei, Vatici
|
|
|
|
2013-06-27 - 2013-07-11
Hînceşti, Pervomaiscoe
|
|
|
|
2012-04-20
Ialoveni, Mileştii Mici, str. Ştefan cel Mare, 100
|
|
|
|
2004-02-12
Rîşcani, Răcăria
|
|
|
|
1997-05-30
Edineţ, str. Latiniei, 35
|
|
|
|
2011-03-23 - 2021-03-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 8/1
|
|
|
|
2004-04-23
Briceni, Corjeuţi
|
|
|
|
2004-05-17
Donduşeni, Tîrnova
|
|
|
|
2004-08-02
Ocniţa, Berezovca
|
|
|
|
2004-11-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 17/3, ap.(of.) 201
|
|
|
|
2001-09-06 - 2006-08-07
Donduşeni, str. Independenţei, 1/2, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2013-10-30 - 2013-12-23
Ocniţa, Otaci, str. Tineretului, 30
|
|
|
|
2007-10-15
Bălţi, str. Decebal, 134
|
|
|
|
2002-04-19 - 2018-06-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 17, ap.(of.) 118
|
|
|
|
2007-06-21
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 91/1, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2004-04-08
Orhei, Peresecina, str. Donici Alexandru, 121
|
|
|
|
2000-06-29 - 2018-09-13
Edineţ, Ruseni
|
|
|
|
2004-07-30 - 2015-09-14
Cantemir, str. Ştefan Vodă
|
|
|
|
2002-02-13
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 5, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2005-05-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Popovici Anatol, 6
|
|
|
|
2007-05-25 - 2020-02-10
Bălţi, str. Coşbuc G., 3, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2005-01-12
Orhei, str. Lupu Vasile, 8, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2010-06-30
Soroca, Zastînca
|
|
|
|
1995-03-22 - 2018-04-11
Bălţi, str. Voluntarilor, 20, ap.(of.) 105
|
|
|
|
2009-08-20 - 2020-02-10
Glodeni, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 10, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2001-05-18 - 2020-10-20
mun. Chişinău, Durleşti, str. Ştefan Vodă, 83
|
|
|
|
2000-04-24 - 2021-03-01
Bălţi, str. Sorocii, 19
|
|
|
|
1999-04-27 - 2004-07-19
Nisporeni, str. Viilor, 37
|
|
|
|
1999-08-26 - 2019-02-07
Anenii Noi, Gura Bîcului
|
|
|
|
2004-02-10
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Marx Karl, 13
|
|
|
|
1994-04-19 - 2020-11-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 182/A
|
|