Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1999-06-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Marinescu Al., 11/1, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2003-04-11 - 2020-04-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 201 |
||
Întreprinderea Individuală O.MACARI Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1997-05-14 - 2006-12-26
Cahul, Lebedenco |
||
Administrator |
2003-06-20 - 2020-10-16
mun. Chişinău, Sîngera, str. Traian, 14 |
||
Administrator |
2003-02-12 - 2020-11-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Caşu Gheorghe, 30/16 |
||
Administrator |
2000-11-27 - 2020-11-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 132, ap.(of.) 113 |
||
Administrator |
2001-04-09 - 2005-12-15
Briceni, Larga |
||
Lichidator Administrator |
2001-04-03 - 2009-01-23
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
2002-03-25
Edineţ, Cupcini, str. Păcii, 4/3 |
||
Lichidator Administrator |
2008-03-19
Taraclia, str. Miciurin, 1/A |
||
Administrator |
1999-06-25
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
2009-11-30 - 2023-02-17
Criuleni, Dubăsarii Vechi |
||
Administrator |
2000-08-07 - 2006-09-11
Edineţ, str. Cristea Alexandru, 7 |
||
Administrator |
2010-03-16
UTA Găgăuzia, Etulia, str. Novostroi, 5 |
||
Lichidator Administrator |
2011-05-18 - 2020-11-11
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 24, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1997-09-02 - 2018-01-11
Edineţ, Cupcini, str. Renaşterii, 28 |
||
Administrator |
2006-06-27
mun. Chişinău, Codru, str. Solnecinaia, 194 |
||
Administrator |
2005-11-15 - 2020-11-13
mun. Chişinău, Durleşti, str. Cartuşa, 50, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
1998-07-21 - 2009-05-12
Briceni, str. Eminescu Mihai, 87/17 |
||
Administrator |
1998-06-11 - 2018-06-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2002-08-16 - 2009-08-20
Briceni, Larga |
||
Administrator |
2003-03-20
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 99, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2007-10-17
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
2005-12-09
Orhei, str. Lupu Vasile, 24, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2014-11-12 - 2019-11-28
Hînceşti, Feteasca |
||
Administrator |
1997-12-16 - 2018-06-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42 |
||
Administrator |
2011-01-25 - 2024-01-25
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Macarenco, 52 |
||
Administrator |
1998-11-09 - 2018-12-12
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
2012-06-29
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2009-02-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 28/3 |
||
Administrator |
2007-05-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 44/2 |
||
Administrator |
1999-03-23
Rezina, Lalova |
||
Administrator |
1999-04-26
Floreşti, Cuhureştii de Sus |
||
Administrator |
2002-08-30
Orhei, str. Iachir I., 7, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2012-08-29
Bălţi, str. 1 Mai, 31, ap.(of.) 3 |