Comerţul cu ridicata al cartofilor, legumelor şi fructelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-11-17 - 2023-02-01
Teleneşti, Negureni |
||
Lichidator Administrator |
2009-06-26 - 2023-02-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/6 |
||
Administrator |
2011-10-19 - 2023-02-03
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator Lichidator |
2011-12-09 - 2024-05-17
Hînceşti, Sofia |
||
Administrator |
2001-03-15 - 2023-02-20
Drochia, str. Mateevici A., 32 |
||
Administrator Lichidator |
2008-08-19
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 92, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2009-03-20 - 2023-02-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Crăsescu V., 38 |
||
Administrator |
2009-09-03
Nisporeni, str. Tînjeleşti, 14 |
||
Administrator |
2014-01-10
Floreşti, Iliciovca |
||
Administrator |
2014-09-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo S., 27/1, ap.(of.) 27 |
||
Administrator Lichidator |
2011-04-06 - 2023-05-24
Bălţi, str. Glavan Boris, 1 |
||
Administrator |
2002-05-27 - 2023-04-05
Edineţ, str. Baltă Trifan, 43 |
||
Administrator |
2008-08-08 - 2024-07-03
Cimişlia, Gura Galbenei, str. Cantemir D., 17 |
||
Administrator |
2009-03-03 - 2023-02-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 32/6, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1992-10-28
Cahul, str. Prospectul Republicii, 17 |
||
Administrator |
2012-12-22 - 2023-02-24
Hînceşti, str. Testemiţeanu N., 43 |
||
Administrator |
2006-12-29 - 2019-12-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Bâcului, 1/2 |
||
Administrator |
2002-12-02
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 60 |
||
Administrator |
2008-02-04
Criuleni, Işnovăţ |
||
Administrator |
2005-08-18 - 2023-03-02
Străşeni, Vorniceni, str. Inculeţ Ion, 65, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2002-03-05
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
2007-02-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Braniştii, 1, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1999-07-30
Căuşeni, Taraclia |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
1995-03-30
mun. Chişinău, Tohatin |
||
Administrator |
2010-08-19 - 2023-04-06
Criuleni, str. Biruinţei bd., 39, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2007-06-13
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Prieteniei, 2M |
||
Administrator |
2007-06-08 - 2023-08-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 5/J, ap.(of.) 96 |
||
Administrator |
2007-02-21
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
1998-03-25 - 2023-03-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 57, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
2003-03-05 - 2023-03-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 45, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2001-05-22 - 2023-08-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Podul Înalt, 12/2, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2006-12-18 - 2023-03-16
Criuleni, Dubăsarii Vechi |
||
Administrator |
2014-07-09 - 2023-08-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/6 |
||
Administrator Lichidator |
2005-02-16 - 2023-03-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Transnistria, 5/A |
||
Administrator |
2008-07-01 - 2023-03-16
Orhei, str. Tineretului, 13 |