|
|
2014-09-30 - 2023-05-16
Teleneşti, Budăi
|
|
|
|
2010-06-16 - 2022-05-19
Drochia, str. Independenţei, 17
|
|
|
|
2008-03-11 - 2022-05-19
Bălţi, str. Suceava, 10, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2011-04-28 - 2022-05-19
Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn, 81
|
|
|
|
2014-11-10
mun. Chişinău, Tohatin
|
|
|
|
2007-04-04
Rîşcani, Singureni
|
|
|
|
2014-12-02 - 2022-05-20
Bălţi, str. Iablocikin Ghenadie, 3
|
|
|
|
2014-12-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Varşovia, 2/A, ap.(of.) 138
|
|
|
|
1995-06-08
Ialoveni, Puhoi
|
|
|
|
2006-04-20
Ialoveni, Costeşti, str. Eminescu Mihai, 154
|
|
|
|
2006-08-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/1, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2015-01-12
Ialoveni, Răzeni
|
|
|
|
2000-11-10
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Octombrie, 1
|
|
|
|
2009-02-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Bâcului, 5/1
|
|
|
|
2005-04-11 - 2022-07-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 43/1, ap.(of.) 59
|
|
|
|
2007-11-07 - 2022-05-24
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 16, ap.(of.) 65
|
|
|
|
2012-03-14 - 2022-05-24
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 19, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2013-05-28
Căuşeni, Baccealia
|
|
|
|
2004-12-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Porumbescu Ciprian, 20, ap.(of.) 47
|
|
|
|
1997-08-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 11/1
|
|
|
|
2002-12-11 - 2023-09-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 7, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1997-10-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 188, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2013-01-14 - 2023-09-08
Ialoveni, str. Cristea Alexandru str-la, 17
|
|
|
|
2009-06-03 - 2023-01-20
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 57
|
|
|
|
1992-09-17
Străşeni, Căpriana
|
|
|
|
1998-09-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 186/5
|
|
|
GUŢU SERGIU
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2009-04-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21, ap.(of.) 809
|
|
|
|
2005-02-17 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 1, ap.(of.) 101
|
|
|
|
1998-03-18 - 2022-07-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 19/1, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2002-06-26 - 2023-04-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 84/A
|
|
|
|
1992-11-08 - 2023-01-18
Ialoveni, Dănceni
|
|
|
|
2014-08-14 - 2023-09-08
mun. Chişinău, Băcioi, str. Chişinău, 10
|
|
|
|
1995-04-27 - 2022-06-08
Făleşti, str. Viteazul Mihai, 8
|
|
|
|
2006-07-10 - 2022-06-09
Orhei, str. 31 August, 104, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2013-10-22
UTA Găgăuzia, Avdarma, str. Cotovschi, 45
|
|