|
|
2005-05-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mălina Mică, 70/2, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2011-02-11 - 2022-03-23
Bălţi, str. Şalom Aleihem, 21
|
|
|
|
2014-10-06 - 2022-03-23
Bălţi, str. Decebal, 130
|
|
|
|
2007-10-12 - 2020-12-11
mun. Chişinău, Truşeni, str. Gagarin Iu., 2
|
|
|
|
2010-09-17
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 100
|
|
|
|
2012-07-31 - 2020-02-25
Anenii Noi, Merenii Noi, str. Păcii, 11
|
|
|
|
2011-01-04 - 2024-04-22
Sîngerei, Chişcăreni
|
|
|
|
1997-08-20 - 2010-02-08
Cahul, Văleni
|
|
|
|
1998-09-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vărzaru V., 3, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2011-09-16 - 2022-03-24
Rîşcani, str. Independenţei, 155
|
|
|
|
2008-02-25 - 2020-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/3, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2008-03-19 - 2020-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 121
|
|
|
|
2013-07-11
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Dumbravei, 41
|
|
|
|
2012-01-30 - 2021-03-22
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 95, ap.(of.) 32
|
|
|
|
1996-06-04 - 2013-05-28
Rîşcani, Mihăilenii Noi
|
|
|
|
2012-01-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 22/1, ap.(of.) CёM
|
|
|
|
2014-11-19 - 2020-02-25
Orhei, Step-Soci
|
|
|
|
1997-09-23 - 2020-02-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 18/1, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2013-10-24 - 2019-12-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Costiujeni, 8/3, ap.(of.) 139
|
|
|
|
2012-09-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 34/2, ap.(of.) 116
|
|
|
|
1998-07-20 - 2004-12-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 58, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2003-09-04 - 2020-05-08
UTA Găgăuzia, Congazcicul de Sus, str. Gagarin Iu., 66
|
|
|
|
2009-03-10 - 2020-12-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Băcioii Noi, 14/1
|
|
|
|
2009-02-17 - 2020-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 84
|
|
|
|
2012-09-25
Sîngerei, Sîngereii Noi
|
|
|
|
2007-05-07 - 2021-03-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 16/1, ap.(of.) 3
|
|
|
CERNEI IGOR
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2011-03-31 - 2020-02-25
Donduşeni, Pocrovca
|
|
|
|
2001-02-13 - 2013-06-03
Bălţi, str. Decebal, 162, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2011-07-08 - 2020-12-16
Orhei, Zahoreni
|
|
|
|
1996-07-24
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 91, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2014-06-12 - 2020-02-26
Ştefan Vodă, str. Constructorilor, 4, ap.(of.) 306
|
|
|
|
2014-12-12
Nisporeni, Şişcani
|
|
|
|
2004-06-10
Glodeni, Sturzovca
|
|
|
|
2012-09-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 61/5, ap.(of.) 71
|
|
|
|
2012-09-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 170, ap.(of.) 74
|
|