|
|
1997-01-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65
|
|
|
|
2002-08-15 - 2018-01-25
Ocniţa, Dîngeni
|
|
|
|
2007-01-18 - 2012-01-02
Ştefan Vodă, str. Creangă Ion, 5
|
|
|
|
2007-01-31
Ştefan Vodă, Viişoara, str. Pădurilor, 10
|
|
|
TERZI IVAN
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2008-05-29
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 23
|
|
|
|
2014-03-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
|
|
|
|
1996-02-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 12
|
|
|
|
2007-04-02
Căuşeni, str. Alba-Iulia, 81
|
|
|
|
1998-02-27 - 2017-06-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 45
|
|
|
|
2007-04-25
Căuşeni, str. Traianus, 58
|
|
|
|
2007-07-10
Ştefan Vodă, Crocmaz, str. Miciurin, 504
|
|
|
|
2006-04-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 5/2, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2003-06-04 - 2012-12-11
Ialoveni, Piatra Albă
|
|
|
|
1998-03-04 - 2023-10-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 29, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2007-10-08
Căuşeni, Zaim
|
|
|
|
1992-12-21
Ştefan Vodă, Cioburciu, str. Ştefan cel Mare, 126
|
|
|
|
2003-12-04
mun. Chişinău, Cricova, str. Livezilor, 5
|
|
|
|
1997-03-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
2007-03-29
Ungheni, str. Plămădeală A., 62
|
|
|
|
2007-03-26
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 11, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2014-04-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/A
|
|
|
|
2014-10-10
mun. Chişinău, Vatra, str. Plopilor, 49
|
|
|
|
2014-06-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 3/1, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2001-11-02 - 2021-07-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 25, ap.(of.) 131
|
|
|
|
2014-06-30
Străşeni, Romăneşti, str. Şcolii, 19/3
|
|
|
|
1993-02-19 - 2017-09-26
Cahul, str. Viteazul Mihai, 2, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2001-02-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 84/6
|
|
|
|
2000-04-19 - 2007-07-13
Nisporeni, str. Russo Alecu, 6
|
|
|
|
2004-03-30
Ştefan Vodă, str. 31 August, 11/2, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2001-03-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 2, ap.(of.) 139
|
|
|
|
1997-04-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
1998-12-25 - 2021-07-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ioana Radu, 24, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1995-11-13 - 2017-09-26
Cahul, str. Bălcescu N., 3, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2007-10-11
Călăraşi, Hogineşti
|
|
|
|
1997-05-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42, ap.(of.) 217
|
|