|
|
2011-08-10
mun. Chişinău, Durleşti, str. Teiului, 45
|
|
|
|
2010-02-23
Bălţi, str. Vlaicu Aurel, 5, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1998-03-17 - 2011-06-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55/5, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2013-12-04
Sîngerei, str. Cibotari Maria, 9/2, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2008-08-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75
|
|
|
|
2001-10-03 - 2011-06-24
Orhei, str. Iachir I., 53, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1996-11-13
Bălţi, str. Hotin, 24, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1998-09-07 - 2000-11-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 5/1, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1998-09-29 - 2000-03-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 2, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1999-12-21 - 2020-09-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 2/2, ap.(of.) 87
|
|
|
|
2013-12-09
Glodeni, Duşmani
|
|
|
|
1995-11-30 - 2015-05-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 9, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2011-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 170/3
|
|
|
|
2013-09-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 8/2, ap.(of.) 61
|
|
|
|
2013-12-02
Sîngerei, str. Independenţei, 131, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1997-09-18 - 2001-02-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42, ap.(of.) 141
|
|
|
|
1998-06-29 - 2000-10-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lermontov M., 12
|
|
|
|
2002-07-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 7/4
|
|
|
|
1998-01-11 - 2001-04-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Marinescu Al., 19/2, ap.(of.) 57
|
|
|
|
1998-02-17 - 2002-06-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 15, ap.(of.) 121
|
|
|
|
1997-10-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 17, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1997-02-21 - 2017-08-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 18, ap.(of.) 84
|
|
|
|
1998-02-10 - 2019-04-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45
|
|
|
|
2010-09-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pajurii, 15, ap.(of.) 94
|
|
|
|
2010-11-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 48/4
|
|
|
|
2007-03-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 35, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2007-01-31 - 2020-11-04
Cahul, str. Trandafirilor, 20/A
|
|
|
|
2013-03-18
Anenii Noi, Chetrosu
|
|
|
|
2009-11-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 4/1, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2012-01-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 2 a
|
|
|
|
2006-10-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Niţă Florica, 7, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1997-11-21 - 2015-02-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 6/2, ap.(of.) 61
|
|
|
|
1998-11-18 - 2002-09-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 9/2, ap.(of.) 62
|
|
|
|
1998-11-24 - 2002-07-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 59/3, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2004-02-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 68
|
|