|
|
1998-05-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 7, ap.(of.) 247
|
|
|
|
2006-08-15 - 2009-10-29
Glodeni, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 10, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1994-07-13
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
|
2001-10-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sfânta Vineri, 16/2, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2003-07-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 63
|
|
|
|
1998-10-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vlahuţă Al., 6, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2000-08-29 - 2010-08-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 17/4, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2001-05-17
mun. Chişinău, Truşeni, str. Chişinăului, 6
|
|
|
|
1996-09-13
Ialoveni, Ruseştii Noi
|
|
|
|
1996-10-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 10
|
|
|
|
1997-06-03 - 2019-07-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dubinin, 4
|
|
|
|
2001-03-02
mun. Chişinău, Codru, str. Gohberg Aba, 2, ap.(of.) 4
|
|
|
IOVU OLEG
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2000-03-23 - 2014-05-20
Rîşcani, Rămăzan
|
|
|
|
1998-06-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 19
|
|
|
|
2008-09-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 261
|
|
|
|
2003-07-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 18/2, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2003-07-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 8/1
|
|
|
|
2011-08-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Zaikin Ivan, 28/1
|
|
|
|
1993-05-19
Bălţi, str. Aivazovski, 1
|
|
|
|
1999-04-08
Orhei, str. Decebal, 5
|
|
|
|
1998-06-05 - 2006-12-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 49, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2003-07-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 21/of.204
|
|
|
|
2003-09-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Roşiori, 3
|
|
|
|
2000-01-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 1/3
|
|
|
|
1999-05-10 - 2024-01-22
Ştefan Vodă, Căplani
|
|
|
|
2005-01-28 - 2014-07-31
mun. Chişinău, Codru, str. Jubiliară, 3/1
|
|
|
|
1998-01-13 - 2009-03-20
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Ştefan cel Mare, 82/a
|
|
|
|
2003-08-25
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 43
|
|
|
|
2001-12-13 - 2013-03-29
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Colhoznaia, 91
|
|
|
|
1999-12-14 - 2013-04-23
Glodeni, Cuhneşti
|
|
|
|
1993-11-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Marinescu Al., 19/1
|
|
|
|
1996-10-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 13, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1995-12-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 21/1
|
|
|
|
2003-09-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 6, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2008-01-28
Teleneşti, Ratuş
|
|