Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-09-25
Făleşti, Bocani |
||
Administrator |
2010-10-04
Anenii Noi, str. Chişinăului, 1 |
||
Lichidator Administrator |
1998-05-11 - 2010-05-25
mun. Chişinău, Vatra, str. Ştefan Vodă, 92 |
||
Administrator |
2002-11-22 - 2012-02-25
Leova, Tochile-Răducani |
||
Administrator |
2014-01-09
Cahul, str. Sfatul Ţării, 1A |
||
Administrator |
2002-01-16
Căuşeni, Fîrlădeni, str. Ştefan cel Mare, 58 |
||
Administrator |
2006-11-22 - 2021-02-05
Ialoveni, Dănceni, str. Ştefan cel Mare, 29 |
||
Administrator |
1999-07-26
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2006-12-12 - 2021-02-05
Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 173 |
||
Administrator Lichidator |
2002-03-11 - 2023-10-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cikalov V., 6 |
||
Administrator |
2007-01-10 - 2021-02-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Lunca Bâcului, 29 |
||
Administrator |
2013-12-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 49/1, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2006-01-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 50, ap.(of.) 310 |
||
Administrator |
1998-08-19 - 2019-07-05
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2002-02-26
Criuleni, Bălţata |
||
Administrator |
2013-02-06
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Melinicinaia, 24 |
||
Administrator |
1992-09-30
Bălţi, str. Victoriei, 53 |
||
Administrator |
2014-09-01
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
2000-12-14 - 2002-08-23
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Budionnîi, 21 |
||
Administrator |
2003-05-27 - 2020-03-27
Donduşeni, str. 31 August 1989, 15, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2002-02-14 - 2011-02-21
Căuşeni, Copanca, str. Alba-Iulia |
||
Administrator |
2003-06-19 - 2008-10-08
Căuşeni, Opaci |
||
Administrator |
2001-07-13 - 2012-06-13
Nisporeni, Bălăureşti |
||
Administrator |
2014-04-07
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
1992-09-21
Străşeni, str. 31 August 1989, 62 |
||
Administrator |
2015-01-27
mun. Chişinău, Stăuceni |
||
Administrator |
2004-11-15
Şoldăneşti, str. Zorilor, 27 |
||
Administrator |
2004-02-19
Căuşeni, Cîrnăţenii Noi, str. Gagarin Iu., 32 |
||
Administrator |
1998-07-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 22, ap.(of.) 10 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2008-03-10
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Sadovaia, 2 |
||
Administrator |
2014-09-19 - 2021-02-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 61,A |
||
Administrator |
1996-11-26
Orhei, Brăviceni |
||
Administrator |
2012-05-15
Sîngerei, str. Independenţei, 132 |
||
Administrator |
1997-02-17 - 2006-02-10
Rezina, Lipceni |
||
Administrator |
1997-12-24 - 2006-01-12
Rezina, Cuizăuca |