|
|
2000-01-05 - 2019-11-08
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Florilor
|
|
|
|
1996-02-07 - 2006-04-20
Drochia, str. Sfatul Ţării, 25, ap.(of.) 14
|
|
|
PELIN ROMAN
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
1996-03-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 5
|
|
|
|
2004-04-05 - 2019-11-08
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 8/2, ap.(of.) 59
|
|
|
|
2001-03-06 - 2019-11-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 20, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1998-07-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coroban Vasile, 21
|
|
|
|
1999-09-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cibotari Maria, 11, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1997-07-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2001-12-14 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vieru Igor, 1, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1996-11-25 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 17/1, ap.(of.) 92
|
|
|
|
1999-02-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 27/B, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1999-07-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 198, ap.(of.) 110
|
|
|
|
1999-09-13 - 2000-07-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 1, ap.(of.) 8A
|
|
|
|
2014-01-29 - 2021-02-02
Teleneşti, Chiţcanii Noi
|
|
|
|
2001-09-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani, 4, ap.(of.) 62
|
|
|
|
1997-12-15
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Kirov, 7
|
|
|
|
2013-01-22 - 2022-11-16
Teleneşti, Chiştelniţa
|
|
|
|
2007-02-06
Sîngerei, str. Constructorilor, 6
|
|
|
|
1997-05-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 8/1
|
|
|
|
2014-05-08 - 2020-03-24
Ungheni, Măcăreşti
|
|
|
|
1998-12-02 - 2020-11-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 364
|
|
|
|
1999-09-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/4, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1999-12-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 2/2, ap.(of.) 87
|
|
|
|
2008-06-17 - 2019-01-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/6, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1999-09-20 - 2017-12-05
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 12/6, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2008-12-10 - 2020-11-09
Orhei, Step-Soci
|
|
|
|
2008-07-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 62/A
|
|
|
|
2001-07-18
Criuleni, Cimişeni
|
|
|
|
1997-08-12 - 2018-05-29
Bălţi, str. Boţu Pavel, 83
|
|
|
|
2014-02-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 103, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1998-10-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55, ap.(of.) 308
|
|
|
|
2006-04-18 - 2017-12-05
UTA Găgăuzia, Congaz, str. 28 Iunie, 85
|
|
|
|
2008-11-14 - 2021-02-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45
|
|
|
|
2001-10-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Podul Înalt, 18, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2001-04-17 - 2005-09-21
Leova, Tigheci
|
|