|
|
2010-02-01 - 2021-02-01
mun. Chişinău, Truşeni, str. 27 August, 53
|
|
|
|
2011-08-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 16/1, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2001-04-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cozeriuc, 34
|
|
|
|
1995-07-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 24, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1998-01-10
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Tcacenco, 16
|
|
|
|
2007-11-07 - 2015-10-27
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 42
|
|
|
|
2009-08-14
Sîngerei, Prepeliţa
|
|
|
|
2000-08-03 - 2012-12-19
Orhei, Mitoc
|
|
|
|
2001-08-22 - 2020-03-20
Drochia, str. Dorohoi, 17
|
|
|
|
2012-02-13 - 2017-12-04
Şoldăneşti, Cot
|
|
|
|
2014-08-01
Bălţi, str. Moldovenească, 17
|
|
|
|
2003-07-07 - 2021-02-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Budăi, 2/3, ap.(of.) 86
|
|
|
|
2003-07-29 - 2021-02-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 26/3, ap.(of.) cam
|
|
|
|
1999-07-30 - 2020-09-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 8
|
|
|
|
2001-06-12
Făleşti, Pînzăreni
|
|
|
|
1997-07-04 - 2021-10-26
Anenii Noi, str. Chişinăului, 32, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2012-01-09
Orhei, Neculăieuca
|
|
|
|
2010-08-13
Taraclia, Albota de Jos
|
|
|
|
2005-01-13 - 2023-12-26
Bălţi, str. Feroviarilor, 18/A
|
|
|
|
2013-04-22
Sîngerei, str. Gogol, 28
|
|
|
|
2002-10-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 4, ap.(of.) 67
|
|
|
|
2004-08-23 - 2019-04-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 200/1, ap.(of.) 120
|
|
|
|
1999-02-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 22, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2011-02-04
Rezina, Saharna Nouă
|
|
|
|
1997-09-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 76/4, ap.(of.) 105
|
|
|
|
1997-09-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 15
|
|
|
|
1998-02-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 23/1, ap.(of.) 333
|
|
|
|
1997-10-24 - 2019-04-12
Bălţi, str. Moscovei, 17
|
|
|
|
2001-12-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 19/5, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2014-06-23 - 2020-01-30
Anenii Noi, Floreni, str. Primăverii, 10
|
|
|
|
1995-02-23 - 2019-11-07
Ialoveni, str. Tighina, 6
|
|
|
|
1997-08-01 - 2021-09-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Codreanu Gheorghe, 47
|
|
|
|
2001-06-27 - 2021-02-02
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Livezilor, 29/3, ap.(of.) 106
|
|
|
|
2001-01-31
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Ştefan cel Mare, 2
|
|
|
|
2009-04-07
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cikalov V., 6
|
|