|
|
1997-12-16 - 2006-08-07
Donduşeni, Ţaul
|
|
|
|
2011-07-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 14, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2007-10-01 - 2019-04-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 196
|
|
|
|
2007-08-16 - 2018-07-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 26
|
|
|
|
2011-08-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/V, ap.(of.) 810
|
|
|
|
2011-09-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 19, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2007-08-08
Făleşti, Albineţul Vechi
|
|
|
|
2011-09-09
Ialoveni, str. Grădinilor, 36
|
|
|
|
2011-09-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7
|
|
|
|
2003-12-09 - 2020-01-27
Basarabeasca, str. Octombrie, 96
|
|
|
|
2011-09-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 68, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2011-09-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/2, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2008-08-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 22/9, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2011-10-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 24/1, ap.(of.) 69
|
|
|
|
2015-02-16 - 2018-07-17
Orhei, str. Lupu Vasile, 36 et.3, ap.(of.) 317
|
|
|
|
2011-10-10
mun. Chişinău, Băcioi, str. Uzinelor, 27, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2011-10-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 5, ap.(of.) 146
|
|
|
|
2011-10-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65, ap.(of.) 403A
|
|
|
|
2011-05-19 - 2019-04-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Schinoasei, 1/2, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2011-10-24
Străşeni, Sireţi
|
|
|
|
2011-11-09
mun. Chişinău, Codru, str. Cobzarilor, 15
|
|
|
|
2011-11-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 26, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2014-04-04
mun. Chişinău, Codru, str. Sihastrului, 56, ap.(of.) 55
|
|
|
|
1992-06-08
Străşeni, Lozova
|
|
|
|
2011-12-07
mun. Chişinău, Coloniţa, str. Lăutarilor, 8
|
|
|
|
1998-06-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 16/1
|
|
|
RUSU DORIN
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2011-05-16
UTA Găgăuzia, Etulia, str. Lazo S., 4
|
|
|
|
2004-11-26
Cahul, Alexandru Ioan Cuza
|
|
|
|
2012-01-05
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Sfatul Ţării str-la, 4
|
|
|
|
2011-01-14 - 2012-06-11
Sîngerei, Chişcăreni
|
|
|
|
1995-10-16 - 2020-03-13
Bălţi, str. Bulgară, 78, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2005-08-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 14, ap.(of.) 70
|
|
|
|
1995-03-13 - 2011-03-18
Bălţi, str. Varniţa, 1, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2011-03-22
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 3, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2011-03-25
Bălţi, str. Ostrovski, 46, ap.(of.) 10
|
|