|
|
2000-01-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 37
|
|
|
|
2001-03-30
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 37
|
|
|
|
2014-10-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti str-la, 5
|
|
|
|
1995-02-17
Bălţi, str. Popov, 41, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2004-10-20 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 11, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2010-10-01 - 2023-06-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Budjacscaia, 3
|
|
|
|
2013-10-23
Cantemir, Coştangalia
|
|
|
|
2005-01-04 - 2015-05-06
Cahul, Andruşul de Sus
|
|
|
|
2001-02-19 - 2012-02-08
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Lenin, 140
|
|
|
|
2012-06-26
Orhei, str. Unirii, 49
|
|
|
|
2014-09-12
Orhei, str. Gorki M., 12
|
|
|
|
2002-09-13 - 2023-06-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Galaţan, 34
|
|
|
|
2003-08-26
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Mioriţa, 24
|
|
|
|
1995-09-07
Soroca, Vărăncău
|
|
|
|
2000-04-19 - 2023-06-14
Străşeni, Recea
|
|
|
|
2010-11-18 - 2023-08-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 1/1, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2013-10-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Criuleni, 39
|
|
|
|
2001-02-13 - 2023-06-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Halippa P., 6, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2002-07-01 - 2023-08-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 15/3, ap.(of.) 97
|
|
|
|
2010-11-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti, 801/3
|
|
|
|
2009-10-12 - 2023-06-16
Hînceşti, str. Florilor str-la, 21
|
|
|
|
2003-01-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 50, ap.(of.) 216
|
|
|
|
2001-12-05
Sîngerei, Coşcodeni
|
|
|
|
1997-12-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 121/A
|
|
|
|
2013-07-12 - 2023-06-13
Rîşcani, Sturzeni
|
|
|
|
2009-06-29
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 30
|
|
|
|
1998-02-13
Edineţ, Cupcini, str. Chişinăului, 43
|
|
|
|
1992-10-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Kogălniceanu Mihail, 66, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2011-06-07
Orhei, str. Lupu Vasile, 36, ap.(of.) 208
|
|
|
|
2003-11-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 102/6
|
|
|
PLEŞCA RADU
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
1995-10-06 - 2009-10-02
Cantemir, str. Glavan Boris, 3
|
|
|
|
2009-02-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 2/4/A, ap.(of.) 117
|
|
|
|
1998-08-18 - 2009-12-22
Bălţi, str. Cehov, 45
|
|
|
|
2014-06-24 - 2022-08-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ciuflea, 38/1, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2011-02-18 - 2020-01-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 27
|
|