|
|
2013-04-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 9, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2011-04-06 - 2023-05-24
Bălţi, str. Glavan Boris, 1
|
|
|
|
2002-05-27 - 2023-04-05
Edineţ, str. Baltă Trifan, 43
|
|
|
|
2012-04-17
Străşeni, str. Chişinăului şos., 10A
|
|
|
|
2002-12-24 - 2024-07-17
Ialoveni, Malcoci, str. Tineretului
|
|
|
|
2014-11-06
Anenii Noi, Bulboaca, str. Musicescu G., 34
|
|
|
|
2010-10-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45, ap.(of.) 208
|
|
|
|
2001-03-05
Bălţi, str. Burebista, 17
|
|
|
|
1997-06-13 - 2023-02-22
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Luxemburg Roza, 2
|
|
|
|
1998-02-16 - 2023-02-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Komsomolskaia, 45
|
|
|
|
2001-09-05
Ungheni, Pîrliţa
|
|
|
|
2008-12-26
Bălţi, str. Viilor, 8
|
|
|
|
2002-12-02
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 60
|
|
|
RUSU DORIN
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2000-12-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 60
|
|
|
|
2000-01-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 207, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2009-01-29
UTA Găgăuzia, Congaz, str. 28 Iunie, 27
|
|
|
|
2008-02-04
Criuleni, Işnovăţ
|
|
|
|
2002-10-08
Ştefan Vodă, Palanca, str. Ştefan cel Mare, 1
|
|
|
|
1992-12-28 - 2023-02-27
mun. Chişinău, Codru, str. Soarelui, 87
|
|
|
|
2012-03-05 - 2023-03-02
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gogol, 41, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2015-01-30 - 2023-05-25
mun. Chişinău, Codru, str. Grenoble, 128/E
|
|
|
|
2010-01-28 - 2024-01-03
Rezina, str. Suveranităţii, 34
|
|
|
|
1997-10-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 46, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2002-03-05
Briceni, Grimăncăuţi
|
|
|
|
1995-03-15 - 2023-03-06
Soroca, Bădiceni
|
|
|
|
1999-03-22 - 2023-03-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 68/1, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2002-05-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin Alexandr, 3, ap.(of.) 1A
|
|
|
|
2007-10-05 - 2023-03-09
Criuleni, Dubăsarii Vechi
|
|
|
|
1996-05-08 - 2023-03-07
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 107, ap.(of.) 50
|
|
|
|
2004-05-19
Bălţi, str. Sofia, 27
|
|
|
|
2002-03-07 - 2023-08-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 24/1, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2014-01-16
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 5/3, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2008-11-13 - 2023-03-14
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Cikalov V., 36
|
|
|
|
1995-09-08 - 2024-01-31
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Ismail, 22
|
|
|
|
1999-09-17 - 2020-01-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 10, ap.(of.) 109
|
|