|
|
1997-12-19 - 2021-12-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 801
|
|
|
|
2000-10-24 - 2020-08-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Mareşalului Malinovski, 7
|
|
|
|
2005-11-10 - 2022-08-15
UTA Găgăuzia, Etulia, str. Paraşutistov, 10/A
|
|
|
|
2007-09-25 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Kirov, 33
|
|
|
|
2014-06-13 - 2023-01-19
Ialoveni, Văratic
|
|
|
|
2008-08-26 - 2022-08-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 45/1
|
|
|
|
2012-11-16 - 2022-08-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
|
|
|
|
2006-02-10
Căuşeni, str. Eminescu Mihai, 19
|
|
|
|
2011-04-08 - 2022-08-24
Făleşti, Risipeni
|
|
|
|
2009-07-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 12/2, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2014-10-31 - 2023-03-06
Cantemir, Capaclia
|
|
|
|
1997-08-15
Rîşcani, Şaptebani
|
|
|
RUSU DORIN
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
1994-11-04
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Stanţionnaia, 1
|
|
|
|
2009-09-17 - 2022-08-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Minsk, 28, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2008-05-21 - 2022-08-26
Edineţ, Tîrnova
|
|
|
|
2002-09-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/7
|
|
|
|
2009-04-06
Străşeni, Sireţi
|
|
|
|
1995-04-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 11
|
|
|
|
2008-07-28 - 2022-07-26
Rezina, str. 27 August, 2
|
|
|
|
2006-12-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 7/5, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2006-08-16
Bălţi, str. Hotin, 17, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2011-06-29
Străşeni, str. Mateevici Alexei, 18
|
|
|
|
2014-02-27
Căuşeni, Chircăieşti, str. Valul lui Traian, 5
|
|
|
|
2005-11-15 - 2022-10-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ţarinei, 107/1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2011-02-18 - 2022-10-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 11
|
|
|
|
2008-09-16 - 2022-09-09
Teleneşti, Negureni
|
|
|
|
2014-10-20 - 2022-10-18
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 15, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2010-04-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti str-la, 5
|
|
|
|
2000-09-05
Orhei, Zorile
|
|
|
|
2004-06-15 - 2024-06-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 16, ap.(of.) 98
|
|
|
|
2012-07-27 - 2019-12-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/A
|
|
|
|
2013-11-22 - 2023-06-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 9, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1995-03-10 - 2022-12-20
Sîngerei, Grigorăuca
|
|
|
|
2013-01-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 15
|
|
|
|
2012-09-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 12, ap.(of.) 3
|
|