Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-03-17 - 2004-09-27
Soroca, Băxani |
||
Administrator |
2000-04-13
Făleşti, str. Eminescu Mihai, 9 |
||
Administrator |
2004-02-26 - 2021-06-10
Făleşti, Pîrliţa |
||
Administrator |
2007-09-25 - 2021-06-11
Sîngerei, str. Independenţei, 124/A |
||
Administrator |
1995-11-15 - 2021-06-11
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 8/9 |
||
Administrator |
2013-11-14 - 2021-06-10
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator |
1995-11-23 - 2022-05-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 126, ap.(of.) 92 |
||
Administrator Lichidator |
2014-04-01
Bălţi, str. Strîi, 7, ap.(of.) 62 |
||
Administrator |
1997-09-23
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
2008-10-23
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Lenin, 191 |
||
Administrator |
1999-04-07 - 2004-11-16
Soroca, Şeptelici |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2001-12-28
Şoldăneşti, str. 31 August, 56/3 |
||
Administrator |
2013-11-14 - 2021-06-17
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator |
2001-10-08 - 2021-06-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 23, ap.(of.) 217 |
||
Administrator |
1999-09-21 - 2021-06-17
Rîşcani, Cucuieţii Vechi |
||
Administrator |
2011-02-04
Ialoveni, Gangura |
||
Administrator |
1999-10-22 - 2021-06-17
Briceni, Medveja |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2011-07-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 207 |
||
Administrator Lichidator |
2000-12-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 19, ap.(of.) 8 |
||
Comitet Administrator Comitet Comitet Comitet Comitet Comitet Comitet |
1992-12-30
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
1999-10-13 - 2021-06-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 17, ap.(of.) 129 |
||
Administrator |
1998-03-09 - 2005-05-06
Ungheni, Cetireni |
||
Administrator |
2012-10-10 - 2021-06-25
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 14, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2008-06-13 - 2023-11-28
Cahul, str. Dunării, 5, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1997-05-21 - 2021-06-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 8 |
||
Administrator |
1994-06-21 - 2017-05-23
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Cotovschi, 5 |
||
Administrator Lichidator |
2000-03-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 76/2, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
2001-01-18 - 2022-05-17
Bălţi, str. Bucovinei, 121/D, ap.(of.) 62 |
||
Administrator |
2012-03-29 - 2022-05-17
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2001-07-27 - 2023-10-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/A |
||
Administrator |
2005-10-28 - 2022-09-05
Drochia, Sofia |
||
Administrator |
2001-10-02 - 2022-05-18
Sîngerei, Biruinţa |
||
Administrator |
2014-09-30 - 2023-05-16
Teleneşti, Budăi |
||
Administrator |
2007-04-03 - 2022-05-19
Floreşti, Ghindeşti |
||
Lichidator Administrator |
2011-04-28 - 2022-05-19
Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn, 81 |