Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
2001-09-26 - 2022-04-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 4, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
1996-03-06 - 2022-04-18
Sîngerei, str. Independenţei, 127, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2010-06-11 - 2023-10-24
mun. Chişinău, Codru, str. Cîmpului, 51 |
||
Administrator |
2014-04-07 - 2022-04-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2/2, ap.(of.) 180 |
||
Administrator |
2008-06-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 4/1, ap.(of.) 146 |
||
Administrator |
2014-01-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 14, ap.(of.) 54 |
||
Administrator Lichidator |
2012-07-16 - 2021-05-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Botanica Veche, 45, ap.(of.) 14 |
||
Lichidator Administrator |
2006-12-14 - 2021-05-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 41, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2001-09-10
Căuşeni, Sălcuţa, str. Sf.Maria |
||
Administrator |
2005-01-13
Glodeni, Petrunea |
||
Administrator |
1997-11-03 - 2023-12-28
Criuleni, Bălăbăneşti |
||
Administrator |
2011-07-20 - 2021-05-13
Bălţi, str. Bulgară, 86, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
1999-08-20 - 2021-05-13
Anenii Noi, str. Tighina, 100/B |
||
Administrator |
2001-09-06 - 2024-06-10
Basarabeasca, Abaclia, str. Şcolii |
||
Administrator Administrator |
2014-07-02 - 2021-05-17
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator |
2003-02-06 - 2024-03-06
Ştefan Vodă, Copceac |
||
Lichidator |
2001-11-27 - 2024-03-06
Anenii Noi, Gura Bîcului, str. Camzin Canaş, 15 |
||
Administrator |
1997-12-29 - 2004-05-12
Cahul, Taraclia de Salcie |
||
Administrator Lichidator |
2014-08-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 21/Z, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Administrator |
2011-05-18 - 2021-05-21
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
2012-05-08 - 2022-05-05
Străşeni, Micleuşeni |
||
Administrator Lichidator |
2004-02-24
Orhei, str. Nistreană, 50 |
||
Administrator |
2001-03-12 - 2021-05-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 95 |
||
Administrator |
1997-03-21 - 2021-05-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Mareşalului Malinovski str-la, 23 |
||
Administrator |
2002-03-20 - 2021-05-26
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Tereşkova, 8 |
||
Administrator |
1997-06-26 - 2021-06-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7 |
||
Administrator Lichidator |
2010-06-18
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
2008-03-10 - 2022-05-11
mun. Chişinău, Codru, str. Drumul Schinoasei str-la 3, 5 |
||
Administrator |
2000-11-16 - 2004-07-01
Ungheni, Vulpeşti |
||
Administrator |
2010-10-29 - 2022-05-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Calea Basarabiei, 18 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
1999-05-31 - 2021-06-08
Basarabeasca, Iordanovca |
||
Administrator |
2007-05-31 - 2021-06-10
Străşeni, Lozova |
||
Administrator |
2015-02-09
Rezina, Cinişeuţi |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2013-07-15 - 2021-06-11
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
1998-03-10 - 2004-09-27
Soroca, Cureşniţa Nouă |