Comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor pentru animale
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2007-01-31 - 2015-10-27
UTA Găgăuzia, Beşalma, str. Miciurin, 53 |
||
Administrator |
2008-11-28 - 2016-02-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 188/1, ap.(of.) 92 |
||
Lichidator |
2008-11-12 - 2016-01-15
Sîngerei, Bilicenii Vechi |
||
Lichidator Administrator |
2009-10-19 - 2015-12-22
Bălţi, str. 31 August, 41 |
||
Administrator Lichidator |
2010-02-10 - 2016-02-01
Anenii Noi, Gura Bîcului, str. Lazo S., 18 |
||
Lichidator Administrator |
2010-03-12 - 2015-12-14
Cahul, Taraclia de Salcie |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2013-01-18 - 2015-12-21
Sîngerei, str. Independenţei, 107, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2013-12-13 - 2015-12-03
Glodeni, Hîjdieni |
||
Lichidator Administrator |
2009-12-02 - 2021-04-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cimbrului, 4 |
||
Administrator |
2002-02-28 - 2021-04-08
Făleşti, Izvoare |
||
Administrator |
1999-02-25
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 124 |
||
Administrator |
1998-03-13 - 2021-04-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Buiucani, 5, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1995-05-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 29/1, ap.(of.) 108 |
||
Administrator |
2008-02-11 - 2024-04-16
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Administrator Lichidator |
2011-06-24 - 2024-04-16
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2002-08-05
Cantemir, Ţiganca |
||
Administrator |
2008-04-15
Făleşti, str. Bogdan-Vodă, 31, ap.(of.) 2 |
||
Administrator Lichidator |
2011-03-25 - 2021-04-13
Cahul, str. Frunze M., 47, ap.(of.) 11 |
||
Administrator Lichidator |
2003-08-01 - 2021-04-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 2 |
||
Administrator |
2014-04-23
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2002-12-23
Anenii Noi, Chirca |
||
Administrator |
2003-04-01
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
2003-04-04
Ialoveni, Suruceni |
||
Lichidator Administrator |
2014-12-08 - 2021-04-15
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1997-08-05 - 2022-04-14
Donduşeni, str. Independenţei, 1/2, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2003-06-27
Căuşeni, Zaim |
||
Administrator |
2003-08-15
Ungheni, Drujba |
||
Administrator |
2003-10-27
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
2003-11-10
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
1997-06-10 - 2022-04-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 18/3 |
||
Lichidator Administrator |
1994-03-29 - 2006-04-26
Drochia, str. Potcoavă Ion, 59 |
||
Administrator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator |
1993-07-12 - 2007-03-01
Soroca, str. Luceafărul, 9, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1993-02-08 - 2008-04-29
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Pugaciov, 3 |
||
Administrator |
2012-03-30 - 2021-04-26
Sîngerei, Bălăşeşti |
||
Administrator |
2002-08-01 - 2024-03-12
Edineţ, str. Vişinarilor, 9, ap.(of.) 12 |